VESPALUZ SA - EXTINGUIDA
Municipio Jerez de la Frontera
Provincia Cádiz
Razón Social VESPALUZ SA
CIF A11625217
Actividad Venta de automóviles y vehículos de motor ligeros
Órgano Administración Administrador único
Propietario DOGALCAR PATRIMONIO SL
VINCULACIONES DE VESPALUZ SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE VESPALUZ SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Benjamin Nieto Segura | Liquidador | 15/02/2024 | 15/02/2024 |
DOGALCAR PATRIMONIO SL | Administrador Unico | 03/12/2012 | 15/02/2024 |
DOGALCAR PATRIMONIO SL | Socio Unico | 03/12/2012 | 15/02/2024 |
Luque Gonzalez Antonio | Apoderado | 03/12/2012 | |
DOGALCAR PATRIMONIO SL | Presidente | 01/02/2010 | 06/11/2012 |
DOGALCAR PATRIMONIO SL | Consejero Delegado | 01/02/2010 | 06/11/2012 |
DOGALCAR PATRIMONIO SL | Consejero | 01/02/2010 | 06/11/2012 |
Luque Gonzalez Antonio | Consejero | 01/02/2010 | 06/11/2012 |
Nieto Segura Benjamin | Secretario | 01/02/2010 | 06/11/2012 |
Nieto Segura Benjamin | Consejero | 01/02/2010 | 06/11/2012 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE VESPALUZ SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 768 , F 206, S 8, H CA 5074, I/A 14 (15/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-38-11
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 768 , F 206, S 8, H CA 5074, I/A 14 (15/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-38-11
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 768 , F 206, S 8, H CA 5074, I/A 14 (15/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-38-11
Administrador Unico
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 768 , F 206, S 8, H CA 5074, I/A 14 (15/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-38-11
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 768 , F 205, S 8, H CA 5074, I/A 13 (03/12/2012)
CVE: BORME-A-2012-237-11
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 768 , F 205, S 8, H CA 5074, I/A 12 (03/12/2012)
CVE: BORME-A-2012-237-11
- Como consecuencia de la decisión de modificar la estructuradel órgano de administración, se deja sin contenido a los artículos 8, 9, 10 ,11 y 12 de los estatutos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 768 , F 204, S 8, H CA 5074, I/A 11 (03/12/2012)
CVE: BORME-A-2012-237-11
- Cambio del Organo de Administración: Consejo de administración a Administrador único
- Otras modificaciones estatutarias: ARTICULO 4º. RESUMEN.ARTICULO 5º. RESUMEN.ARTICULO 6º. RESUMEN.ARTICULO 7. RESUMEN
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 768 , F 204, S 8, H CA 5074, I/A 11 (03/12/2012)
CVE: BORME-A-2012-237-11
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 768 , F 204, S 8, H CA 5074, I/A 11 (03/12/2012)
CVE: BORME-A-2012-237-11
Consejero Delegado
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 768 , F 204, S 8, H CA 5074, I/A 10 (06/11/2012)
CVE: BORME-A-2012-221-11