VES SL - EXTINGUIDA
Municipio Los Corrales de Buelna
Provincia Gipuzkoa
Razón Social VES SL
CIF B39014386
Actividad Comercio al por mayor, no especializado, de productos alimenticios, bebidas y tabaco
Fecha de Constitución 23/06/2000
Página Web www.uvesco.com
Órgano Administración Administradores mancomunados
Auditor OPINIA AUDITORES SL
VINCULACIONES DE VES SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE VES SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Alvarez Alvarez Miguel Angel | Apoderado | 24/08/2011 | 12/02/2018 |
COLONIALES BARBED SA | Administrador Mancomunado | 23/07/2009 | 12/02/2018 |
Fernandez De Barrena Bermejo Jose Ramon | Apoderado Mancomunado | 23/07/2009 | 12/02/2018 |
Fernandez De Barrena Villagarcia Angel | Apoderado Mancomunado | 23/07/2009 | 12/02/2018 |
Jareño Goicoechea Angel Maria | Apoderado Mancomunado | 23/07/2009 | 12/02/2018 |
OPINIA AUDITORES SL | Auditor | 13/01/2011 | 12/02/2018 |
Sanchez Posada Jose | Apoderado Mancomunado | 23/07/2009 | 12/02/2018 |
Sanchez Saiz Eulogio | Apoderado Mancomunado | 23/07/2009 | 12/02/2018 |
Sanz Queiruga Francisco De Borja | Apoderado Mancomunado | 23/07/2009 | 12/02/2018 |
UNIALCO SL | Administrador Mancomunado | 23/07/2009 | 12/02/2018 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE VES SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 973 , F 68, S 8, H S 11175, I/A 21 (12/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-37-39
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 973 , F 68, S 8, H S 11175, I/A 20 (05/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-110-39
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 973 , F 68, S 8, H S 11175, I/A 19 (15/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-139-39
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 973 , F 68, S 8, H S 11175, I/A 18 (17/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-141-39
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 973 , F 68, S 8, H S 11175, I/A 17 (24/07/2012)
CVE: BORME-A-2012-150-39
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 973 , F 67, S 8, H S 11175, I/A 16 (24/08/2011)
CVE: BORME-A-2011-169-39
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/07/2011)
CVE: BORME-B-2011-147-39
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 973 , F 67, S 8, H S 11175, I/A 15 (13/01/2011)
CVE: BORME-A-2011-16-39
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/07/2010)
CVE: BORME-B-2010-140-39
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 973 , F 67, S 8, H S 11175, I/A 14 (28/10/2009)
CVE: BORME-A-2009-213-39