VERTYER 2009 SL - EXTINGUIDA
Dirección social Cl Modolell, 70
Código Postal 08021
Municipio Barcelona
Provincia Barcelona
Mapa Ver Mapa
Razón Social VERTYER 2009 SL
CIF B65109316
Capital Social 20000.0 Euros
Actividad Construcción de edificios residenciales
Fecha de Constitución 18/05/2009
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE VERTYER 2009 SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE VERTYER 2009 SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Andevert Balltondra Jose Maria | Apoderado | 09/06/2009 | 12/01/2015 |
Yañez Castro Enrique | Liquidador | 12/01/2015 | 12/01/2015 |
Yañez Castro Enrique | Administrador Unico | 02/06/2009 | 12/01/2015 |
Rodriguez Carballo Elias | Apoderado | 09/06/2009 | 28/08/2012 |
ACTOS BORME DE VERTYER 2009 SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41258 , F 212, S 8, H B 378931, I/A 4 (12/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-12-08
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41258 , F 212, S 8, H B 378931, I/A 4 (12/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-12-08
Administrador Unico
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41258 , F 212, S 8, H B 378931, I/A 4 (12/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-12-08
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41258 , F 212, S 8, H B 378931, I/A 3 (28/08/2012)
CVE: BORME-A-2012-172-08
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2011)
CVE: BORME-B-2011-212-08
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/10/2010)
CVE: BORME-B-2010-225-08
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41258 , F 211, S 8, H B 378931, I/A 2 (09/06/2009)
CVE: BORME-A-2009-115-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41258 , F 204, S 8, H B 378931, I/A 1 (02/06/2009)
CVE: BORME-A-2009-110-08
Dirección:CL MODOLELL Num.70 P.BA (BARCELONA)
Comienzo de operaciones:18/05/09
Capital:20.000,00 Euros
Objeto social:TODA CLASE DE ACTIVIDADES INMOBILIARIAS.COMO LA PROMOCION,TENENCIA,Y VENTADE SOLARES,PARCELAS,EDIFICIOS,VIVIENDAS Y LOCALES,ADMINISTRACION Y ARRENDAMIENTO DE TODA CLASE DE BIENES INMUEBLES,ETC
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41258 , F 204, S 8, H B 378931, I/A 1 (02/06/2009)
CVE: BORME-A-2009-110-08