VERTICE FOTOVOLTAICA 24 SL - EXTINGUIDA
Municipio Miguelturra
Provincia Ciudad Real
Razón Social VERTICE FOTOVOLTAICA 24 SL
CIF B13452073
Actividad Producción de energía eléctrica de otros tipos
Fecha de Constitución 06/03/2007
Órgano Administración Administradores mancomunados
VINCULACIONES DE VERTICE FOTOVOLTAICA 24 SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE VERTICE FOTOVOLTAICA 24 SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Medina Pozuelo Carmelo | Liquidador Mancomunado | 16/01/2018 | 16/01/2018 |
Medina Pozuelo Carmelo | Administrador Mancomunado | 26/03/2013 | 16/01/2018 |
Raya Marques Miguel | Liquidador Mancomunado | 16/01/2018 | 16/01/2018 |
Raya Marques Miguel | Administrador Mancomunado | 26/03/2013 | 16/01/2018 |
Lopez Cuellar Felix | Administrador Mancomunado | 26/03/2013 |
ACTOS BORME DE VERTICE FOTOVOLTAICA 24 SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 446 , F 121, S 8, H CR 17662, I/A 4 (16/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-16-13
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 446 , F 121, S 8, H CR 17662, I/A 4 (16/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-16-13
- Cambio del Organo de Administración: Administradores mancomunados a Liquidadores Mancomunados
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 446 , F 121, S 8, H CR 17662, I/A 4 (16/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-16-13
Liquidador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 446 , F 121, S 8, H CR 17662, I/A 4 (16/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-16-13
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 446 , F 121, S 8, H CR 17662, I/A 4 (16/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-16-13
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 446 , F 121, S 8, H CR 17662, I/A 3 (26/03/2013)
CVE: BORME-A-2013-72-13
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 446 , F 121, S 8, H CR 17662, I/A 3 (26/03/2013)
CVE: BORME-A-2013-72-13
- MODIFICADO el ARTICULO 1º de los estatutos referente a la denominación social para excluir el carácter unipersonal que figuraba en su anterior redacción, a consecuencia de la pérdida de dicho carácter
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 446 , F 121, S 8, H CR 17662, I/A 2 (19/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-41-13
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 446 , F 121, S 8, H CR 17662, I/A 2 (19/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-41-13