VERSUS MULTIMEDIA SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Manuel Pombo Angulo, 12
Código Postal 28050
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social VERSUS MULTIMEDIA SL
CIF B86127123
Capital Social 441360.0 Euros
Actividad Otras actividades de consultoría de gestión empresarial
Fecha de Constitución 16/02/2011
Órgano Administración Consejo de administración
Presidente Parson Mark Edwar
Auditor Galiana Aguera Juan Jose
VINCULACIONES DE VERSUS MULTIMEDIA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE VERSUS MULTIMEDIA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Ajoomal Ajoomal Girish-ramchand | Consejero Delegado Solidario | 11/12/2014 | 15/11/2018 |
Ajoomal Ajoomal Girish-ramchand | Secretario | 08/04/2011 | 15/11/2018 |
Ajoomal Ajoomal Girish-ramchand | Consejero | 08/04/2011 | 15/11/2018 |
Ajoomal Ajoomal Girish-ramchand | Apoderado Mancomunado | 08/04/2011 | 15/11/2018 |
Galiana Aguera Juan Jose | Auditor | 02/01/2017 | 15/11/2018 |
Manghnani Manghnani Rajirajeshwari | Consejero | 11/12/2014 | 15/11/2018 |
Parson Mark Edwar | Consejero Delegado Solidario | 11/12/2014 | 15/11/2018 |
Parson Mark Edwar | Presidente | 08/04/2011 | 15/11/2018 |
Parson Mark Edwar | Consejero | 08/04/2011 | 15/11/2018 |
Parson Mark Edwar | Apoderado Mancomunado | 08/04/2011 | 15/11/2018 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE VERSUS MULTIMEDIA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34643 , F 143, S 8, H M 517628, I/A 15 (15/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-224-28
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:VERSUS MULTIMEDIA SL
Nif:B86127123
Auto de conclusión del concurso
Tipo Conclusión:Insuficiencia de la masa activa
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL DE MADRID
Número:1
Juez / Ponente:CARLOS NIETO DELGADO
Fecha de Resolución:25/01/2018
Número Procedimiento Concursal:861/206
Datos Registrales:
Tomo:
34643
Libro:
0
Folio:
143
Hoja:
8-517628
Inscripción:
15
Fecha Inscripción15/11/2018
Registro:Registro Mercantil de Madrid
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34643 , F 143, S 8, H M 517628, I/A 15 (15/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-224-28
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:VERSUS MULTIMEDIA SL
Nif:B86127123
Auto de declaración de concurso
Tipo Concurso:Voluntario
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL DE MADRID
Número:1
Juez / Ponente:CARLOS NIETO DELGADO
Parte Dispositiva:
DECLARADA LA SOCIEDAD EN CONCURSO VOLUNTARIO
Fecha de Resolución:25/01/2018
Número Procedimiento Concursal:861/206
Datos Registrales:
Tomo:
34643
Libro:
0
Folio:
143
Hoja:
8-517628
Inscripción:
15
Fecha Inscripción15/11/2018
Registro:Registro Mercantil de Madrid
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34643 , F 143, S 8, H M 517628, I/A 15 (15/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-224-28
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28748 , F 13, S 8, H M 517628, I/A 14 (02/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-7-28
- C/ MANUEL POMBO ANGULO 12 1º-12 (MADRID)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28748 , F 13, S 8, H M 517628, I/A 13 (09/04/2015)
CVE: BORME-A-2015-71-28
Capital Anterior: | 421.360,00 | Euros |
Aumento de capital: | 20.000,00 | Euros |
Capital Actual: | 441.360,00 | Euros |
Porcentaje: | 4,75 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28748 , F 12, S 8, H M 517628, I/A 12 (20/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-18-28
Consejero Delegado Solidario
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28748 , F 12, S 8, H M 517628, I/A 11 (11/12/2014)
CVE: BORME-A-2014-242-28
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28748 , F 12, S 8, H M 517628, I/A 11 (11/12/2014)
CVE: BORME-A-2014-242-28
Consejero Delegado Mancomunado
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28748 , F 12, S 8, H M 517628, I/A 11 (11/12/2014)
CVE: BORME-A-2014-242-28
Capital Anterior: | 295.635,00 | Euros |
Aumento de capital: | 125.725,00 | Euros |
Capital Actual: | 421.360,00 | Euros |
Porcentaje: | 42,53 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28748 , F 10, S 8, H M 517628, I/A 10 (22/08/2014)
CVE: BORME-A-2014-166-28