VERROW XXI SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Francisco Ricci, 11
Código Postal 28015
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social VERROW XXI SL
CIF B66197773
Capital Social 5003500.0 Euros
Fecha de Constitución 08/01/2014
Órgano Administración Administrador único
Administrador Único Samer Jamil Hreiki
VINCULACIONES DE VERROW XXI SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE VERROW XXI SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Escriva De Romani Muñoz Carmen Lucia | Apoderado Solidario | 18/02/2015 | 03/10/2018 |
Escriva De Romani Muñoz Carmen Lucia | Apoderado | 27/10/2015 | 03/10/2018 |
Gomez Escribano Carolina | Apoderado Solidario | 13/05/2014 | 03/10/2018 |
Marsal Fortuny Josep | Apoderado Solidario | 13/05/2014 | 03/10/2018 |
Mullerat Prat Bernat | Apoderado Solidario | 13/05/2014 | 03/10/2018 |
Samer Jamil Hreiki | Administrador Unico | 18/02/2015 | 03/10/2018 |
Sanchez Lopez Vanessa | Apoderado Solidario | 13/05/2014 | 03/10/2018 |
Wenwen Cheng Zhang | Apoderado Solidario | 13/05/2014 | 03/10/2018 |
Gabernet Llorca Esther | Administrador Unico | 12/02/2014 | 18/02/2015 |
ACTOS BORME DE VERROW XXI SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33659 , F 59, S 8, H M 605874, I/A 4 (03/10/2018)
CVE: BORME-A-2018-196-28
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33659 , F 59, S 8, H M 605874, I/A 4 (03/10/2018)
CVE: BORME-A-2018-196-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33659 , F 59, S 8, H M 605874, I/A 3 (27/10/2015)
CVE: BORME-A-2015-213-28
- C/ FRANCISCO DE RICCI 11 (MADRID)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33659 , F 58, S 8, H M 605874, I/A 2 (27/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-145-28
- CAMBIO DE SOCIO UNICO, QUE PASA A SER "RSR ESTATE SPAIN,S.A.R.L."
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44163 , F 170, S 8, H B 448425, I/A 5 (26/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-64-08
Capital Anterior: | 3.500,00 | Euros |
Aumento de capital: | 5.000.000,00 | Euros |
Capital Actual: | 5.003.500,00 | Euros |
Porcentaje: | 142.857,14 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44163 , F 170, S 8, H B 448425, I/A 5 (26/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-64-08
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44163 , F 169, S 8, H B 448425, I/A 4 (18/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-40-08
- CAMBIO DE SOCIO UNICO SIENDO EL NUEVO SOCIO UNICO "RSR ESTATE HOLDING SA"
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44163 , F 169, S 8, H B 448425, I/A 3 (18/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-40-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44163 , F 169, S 8, H B 448425, I/A 3 (18/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-40-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44163 , F 169, S 8, H B 448425, I/A 3 (18/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-40-08