VERIFICACION PROMOCIONAL SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Monte de Sancha, 24
Código Postal 29016
Municipio Málaga
Provincia Málaga
Mapa Ver Mapa
Razón Social VERIFICACION PROMOCIONAL SL
CIF B29041274
Capital Social 6000.0 Euros
Órgano Administración Administradores solidarios
VINCULACIONES DE VERIFICACION PROMOCIONAL SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE VERIFICACION PROMOCIONAL SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Asenjo Diaz Angel | Administrador Solidario | 14/11/2013 | 08/01/2024 |
Asenjo Diaz Angel | Apoderado | 08/01/2024 | |
Asenjo Diaz Angel | Liquidador | 08/01/2024 | 08/01/2024 |
Del Rio Hernandez Cristina | Administrador Solidario | 14/11/2013 | 08/01/2024 |
Asenjo Del Rio Cristina | Administrador Solidario | 02/02/2017 | 04/06/2018 |
Asenjo Diaz Angel | Administrador Unico | 14/11/2013 |
ACTOS BORME DE VERIFICACION PROMOCIONAL SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2400, L 1313, F 138, S 8, H MA 5041, I/A 10 (08/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-10-29
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2400, L 1313, F 138, S 8, H MA 5041, I/A 10 (08/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-10-29
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2400, L 1313, F 138, S 8, H MA 5041, I/A 10 (08/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-10-29
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2400, L 1313, F 138, S 8, H MA 5041, I/A 10 (08/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-10-29
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2400, L 1313, F 138, S 8, H MA 5041, I/A 10 (08/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-10-29
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2400, L 1313, F 138, S 8, H MA 5041, I/A 9 (04/06/2018)
CVE: BORME-A-2018-111-29
Capital Anterior: | 3.000,00 | Euros |
Aumento de capital: | 3.000,00 | Euros |
Capital Actual: | 6.000,00 | Euros |
Porcentaje: | 100,00 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2400, L 1313, F 138, S 8, H MA 5041, I/A 8 (02/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-34-29
Capital Anterior: | 3.050,00 | Euros |
Disminución de capital | 50,00 | Euros |
Capital Actual: | 3.000,00 | Euros |
Porcentaje: | 1,64 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2400, L 1313, F 138, S 8, H MA 5041, I/A 8 (02/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-34-29
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2400, L 1313, F 138, S 8, H MA 5041, I/A 8 (02/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-34-29
- La compra, venta, administración, gestión y arrendamiento de edificaciones de viviendas, locales, naves industriales, almacenes y cualquier otro tipo de edificación, suelos rústicos, urbanizables y urbanos y también la tramitación y desarrollo urbanístico de cualquiera de e
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2400, L 1313, F 137, S 8, H MA 5041, I/A 7 (14/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-226-29