VERDARA SL - EXTINGUIDA
Dirección social Cl Fonteta, S/N
Código Postal 08187
Municipio Santa Eulàlia de Ronçana
Provincia Barcelona
Razón Social VERDARA SL
CIF B65059180
Capital Social 1456313.0 Euros
Actividad Propagación de plantas
Fecha de Constitución 12/02/2009
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE VERDARA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE VERDARA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Aragall Clave Jaime | Apoderado | 06/04/2009 | 30/04/2019 |
Closa Ferrer Lourdes | Liquidador | 30/04/2019 | 30/04/2019 |
Closa Ferrer Lourdes | Administrador Unico | 29/06/2011 | 30/04/2019 |
Pineda Andrades Francisco | Apoderado | 29/06/2011 | 30/04/2019 |
Pineda Andrades Francisco | Administrador Unico | 24/03/2009 | 29/06/2011 |
ACTOS BORME DE VERDARA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41122 , F 84, S 8, H B 379712, I/A 9 (30/04/2019)
CVE: BORME-A-2019-87-08
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41122 , F 84, S 8, H B 379712, I/A 9 (30/04/2019)
CVE: BORME-A-2019-87-08
Administrador Unico
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41122 , F 84, S 8, H B 379712, I/A 9 (30/04/2019)
CVE: BORME-A-2019-87-08
Capital Anterior: | 1.037.931,00 | Euros |
Aumento de capital: | 418.382,00 | Euros |
Capital Actual: | 1.456.313,00 | Euros |
Porcentaje: | 40,31 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41122 , F 83, S 8, H B 379712, I/A 8 (20/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-61-08
- Otras modificaciones estatutarias: ARTICULO 20:DETERMINACION DEL SISTEMA RETRIBUTIVO DEL ORGANO DE ADMINISTRACION SOCIAL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41122 , F 83, S 8, H B 379712, I/A 7 (10/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-72-08
- CL FONTETA, S/N "CAN PALLARS" DESPACHO 2 (SANTA EULALIA DE RONSANA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41122 , F 83, S 8, H B 379712, I/A 6 (21/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-20-08
Capital Anterior: | 802.931,00 | Euros |
Aumento de capital: | 235.000,00 | Euros |
Capital Actual: | 1.037.931,00 | Euros |
Porcentaje: | 29,27 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41122 , F 83, S 8, H B 379712, I/A 6 (21/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-20-08
Capital Anterior: | 3.006,00 | Euros |
Aumento de capital: | 799.925,00 | Euros |
Capital Actual: | 802.931,00 | Euros |
Porcentaje: | 26.610,94 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41122 , F 82, S 8, H B 379712, I/A 5 (19/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-21-08
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/07/2011)
CVE: BORME-B-2011-158-08
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41122 , F 81, S 8, H B 379712, I/A 4 (29/06/2011)
CVE: BORME-A-2011-134-08