VERDANT PALMS SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Monte Esquinza, 30
Código Postal 28010
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social VERDANT PALMS SL
CIF B87553020
Capital Social 1000000.0 Euros
Actividad Actividades de las sociedades holding
Fecha de Constitución 27/04/2016
Nombres Anteriores
- TIFONAC SL
Órgano Administración Administrador único
Administrador Único How Yeo
Propietario Apical Clean Energy Pte. Ltd
VINCULACIONES DE VERDANT PALMS SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE VERDANT PALMS SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Apical Clean Energy Pte. Ltd | Socio Unico | 21/06/2016 | 16/01/2023 |
Bulder Jacqueline Joanna | Apoderado Solidario | 14/02/2020 | 16/01/2023 |
Coll Zaforteza Antonio De Padua | Apoderado Solidario | 10/04/2017 | 16/01/2023 |
Coll Zaforteza Antonio De Padua | Apoderado Solidario | 04/04/2018 | 16/01/2023 |
ERNST & YOUNG SL | Auditor de Cuentas Concursal | 14/07/2020 | 16/01/2023 |
Garcia Moyano Oscar | Apoderado Solidario | 02/04/2019 | 16/01/2023 |
Garcia Zambrana Maria | Apoderado Solidario | 14/02/2020 | 16/01/2023 |
How Yeo | Administrador Unico | 21/06/2016 | 16/01/2023 |
Lopez Rodriguez Jose Francisco | Apoderado | 06/04/2021 | 16/01/2023 |
Lopez Rodriguez Jose Francisco | Apoderado | 23/09/2020 | 16/01/2023 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE VERDANT PALMS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40916 , F 16, S 8, H M 624665, I/A 13 (16/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-15-28
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40916 , F 16, S 8, H M 624665, I/A 13 (16/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-15-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40916 , F 16, S 8, H M 624665, I/A 12 (06/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-68-28
- C/ MONTE ESQUINZA 30 3º D (MADRID)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40916 , F 16, S 8, H M 624665, I/A 11 (13/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-203-28
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2742 , F 50, S 8, H PM 83081, I/A 10 (24/09/2020)
CVE: BORME-A-2020-192-07
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2742 , F 50, S 8, H PM 83081, I/A 9 (23/09/2020)
CVE: BORME-A-2020-190-07
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2742 , F 50, S 8, H PM 83081, I/A 9 (23/09/2020)
CVE: BORME-A-2020-190-07
Auditor de Cuentas Consolidado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2742 , F 50, S 8, H PM 83081, I/A 8 (14/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-139-07
Auditor de Cuentas Consolidado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2742 , F 49, S 8, H PM 83081, I/A 7 (04/06/2020)
CVE: BORME-A-2020-114-07
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2742 , F 49, S 8, H PM 83081, I/A 6 (14/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-36-07