VERDAGUER ECONOMISTES I AUDITORS SL - EXTINGUIDA
Dirección social Cl Emili Grahit, 21
Código Postal 17002
Municipio Girona
Provincia Girona
Mapa Ver Mapa
Razón Social VERDAGUER ECONOMISTES I AUDITORS SL
CIF B55160287
Capital Social 3000.0 Euros
Actividad Otras actividades de consultoría de gestión empresarial
Fecha de Constitución 05/02/2013
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE VERDAGUER ECONOMISTES I AUDITORS SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE VERDAGUER ECONOMISTES I AUDITORS SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Jordi Verdaguer Arpa | Socio Unico | 17/12/2014 | 24/02/2017 |
Jordi Verdaguer Arpa | Administrador Unico | 17/12/2014 | 24/02/2017 |
Narcis Verdaguer Arpa | Liquidador | 24/02/2017 | 24/02/2017 |
Jordi Verdaguer Arpa | Administrador Solidario | 25/02/2013 | 17/12/2014 |
Narcis Verdaguer Arpa | Administrador Solidario | 25/02/2013 | 17/12/2014 |
ACTOS BORME DE VERDAGUER ECONOMISTES I AUDITORS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2912 , F 119, S 8, H GI 54530, I/A 4 (24/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-45-17
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2912 , F 119, S 8, H GI 54530, I/A 4 (24/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-45-17
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2912 , F 118, S 8, H GI 54530, I/A 3 (24/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-44-17
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2912 , F 118, S 8, H GI 54530, I/A 3 (24/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-44-17
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2912 , F 118, S 8, H GI 54530, I/A 3 (24/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-44-17
- Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2912 , F 118, S 8, H GI 54530, I/A 2 (17/12/2014)
CVE: BORME-A-2014-246-17
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2912 , F 118, S 8, H GI 54530, I/A 2 (17/12/2014)
CVE: BORME-A-2014-246-17
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2912 , F 118, S 8, H GI 54530, I/A 2 (17/12/2014)
CVE: BORME-A-2014-246-17
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2912 , F 118, S 8, H GI 54530, I/A 2 (17/12/2014)
CVE: BORME-A-2014-246-17
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2912 , F 114, S 8, H GI 54530, I/A 1 (25/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-44-17