VERA VILLENA TORRES-PUCHOL SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Jose Ortega y Gasset, 6
Código Postal 28006
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Razón Social VERA VILLENA TORRES-PUCHOL SL
CIF B84788744
Actividad Actividades de contabilidad, teneduría de libros, auditoría y asesoría fiscal
Fecha de Constitución 01/09/2006
Órgano Administración Administrador único
Propietario Villena Ruiz Clavijo Juan Ignacio
VINCULACIONES DE VERA VILLENA TORRES-PUCHOL SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE VERA VILLENA TORRES-PUCHOL SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Villena Ruiz- Clavijo Juan | Administrador Unico | 07/01/2015 | 16/12/2016 |
Villena Ruiz- Clavijo Juan | Liquidador | 16/12/2016 | 16/12/2016 |
Villena Ruiz Clavijo Juan Ignacio | Socio Unico | 16/01/2014 | 16/12/2016 |
Fernandez-villa Garcia Alvaro | Administrador Unico | 17/01/2014 | 07/01/2015 |
Villena Ruiz- Clavijo Juan | Administrador Unico | 17/01/2014 |
ACTOS BORME DE VERA VILLENA TORRES-PUCHOL SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23286 , F 66, S 8, H M 417472, I/A 5 (16/12/2016)
CVE: BORME-A-2016-244-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23286 , F 66, S 8, H M 417472, I/A 5 (16/12/2016)
CVE: BORME-A-2016-244-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23286 , F 66, S 8, H M 417472, I/A 5 (16/12/2016)
CVE: BORME-A-2016-244-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23286 , F 66, S 8, H M 417472, I/A 5 (16/12/2016)
CVE: BORME-A-2016-244-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23286 , F 66, S 8, H M 417472, I/A 4 (07/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-9-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23286 , F 66, S 8, H M 417472, I/A 4 (07/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-9-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23286 , F 65, S 8, H M 417472, I/A 3 (17/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-17-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23286 , F 65, S 8, H M 417472, I/A 3 (17/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-17-28
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23286 , F 65, S 8, H M 417472, I/A 2 (16/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-16-28
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/05/2010)
CVE: BORME-B-2010-109-28