VENTOLAU BALEAR SL - EXTINGUIDA
Municipio Palma
Provincia Illes Balears
Razón Social VENTOLAU BALEAR SL
CIF B57392664
Actividad Actividades de producción cinematográfica y de vídeo
Fecha de Constitución 11/01/2006
Órgano Administración Administrador único
Propietario MARCOLEGA BALEAR SL
VINCULACIONES DE VENTOLAU BALEAR SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE VENTOLAU BALEAR SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Farrus Sarrado Jacinto | Apoderado Solidario | 22/12/2009 | |
MARCOLEGA BALEAR SL | Administrador Unico | 03/03/2009 | 22/12/2009 |
MARCOLEGA BALEAR SL | Socio Unico | 25/05/2009 | 22/12/2009 |
MARCOLEGA BALEAR SL | Socio único | 22/12/2009 | |
De La Cuadra Menendez Clara | Administrador Unico | 03/03/2009 |
ACTOS BORME DE VENTOLAU BALEAR SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2387 , F 11, S 8, H PM 53353, I/A 6 (22/12/2009)
CVE: BORME-A-2010-2-07
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2387 , F 11, S 8, H PM 53353, I/A 6 (22/12/2009)
CVE: BORME-A-2010-2-07
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2387 , F 11, S 8, H PM 53353, I/A 6 (22/12/2009)
CVE: BORME-A-2010-2-07
Administrador Unico
Socio único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2387 , F 11, S 8, H PM 53353, I/A 6 (22/12/2009)
CVE: BORME-A-2010-2-07
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/10/2009)
CVE: BORME-B-2009-218-07
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2186 , F 117, S 8, H PM 53353, I/A 5 (25/05/2009)
CVE: BORME-A-2009-103-07
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2186 , F 117, S 8, H PM 53353, I/A 4 (03/03/2009)
CVE: BORME-A-2009-51-07
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2186 , F 117, S 8, H PM 53353, I/A 4 (03/03/2009)
CVE: BORME-A-2009-51-07