VENTGARRIGUES SL - EXTINGUIDA
Dirección social Carre Ronda Sant Pere, 2
Código Postal 25230
Municipio Mollerussa
Provincia Lleida
Razón Social VENTGARRIGUES SL
CIF B25677022
Capital Social 350000.0 Euros
Actividad Producción de energía eléctrica de otros tipos
Fecha de Constitución 24/10/2008
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE VENTGARRIGUES SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE VENTGARRIGUES SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Balasch Mateu Josep Maria | Consejero Delegado | 17/11/2010 | 30/03/2017 |
Balasch Mateu Josep Maria | Consejero | 17/11/2010 | 30/03/2017 |
Cornado Altisent Jordi | Consejero Delegado Solidario | 07/09/2009 | 30/03/2017 |
Cornado Altisent Jordi | Consejero | 07/09/2009 | 30/03/2017 |
Marti Cunillera Rafael | Consejero | 07/09/2009 | 30/03/2017 |
Montagut Aran Mario Domingo | Consejero Delegado Solidario | 07/09/2009 | 30/03/2017 |
Montagut Aran Mario Domingo | Presidente | 07/09/2009 | 30/03/2017 |
Montagut Aran Mario Domingo | Consejero | 07/09/2009 | 30/03/2017 |
Montagut Aran Mario Domingo | Liquidador | 30/03/2017 | 30/03/2017 |
Sisquella Alavedra Joan | Secretario | 07/09/2009 | 30/03/2017 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE VENTGARRIGUES SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1171 , F 43, S 8, H L 23245, I/A 6 (30/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-68-25
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1171 , F 43, S 8, H L 23245, I/A 6 (30/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-68-25
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1171 , F 43, S 8, H L 23245, I/A 6 (30/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-68-25
Consejero Delegado
Consejero Delegado Solidario
Consejero
Liquidador
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1171 , F 43, S 8, H L 23245, I/A 6 (30/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-68-25
Consejero Delegado Solidario
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1171 , F 42, S 8, H L 23245, I/A 5 (10/06/2013)
CVE: BORME-A-2013-112-25
Capital Anterior: | 312.000,00 | Euros |
Aumento de capital: | 38.000,00 | Euros |
Capital Actual: | 350.000,00 | Euros |
Porcentaje: | 12,18 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1171 , F 42, S 8, H L 23245, I/A 4 (03/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-7-25
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2011)
CVE: BORME-B-2011-155-25
Capital Anterior: | 160.000,00 | Euros |
Aumento de capital: | 152.000,00 | Euros |
Capital Actual: | 312.000,00 | Euros |
Porcentaje: | 95,00 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1171 , F 40, S 8, H L 23245, I/A 3 (17/11/2010)
CVE: BORME-A-2010-227-25
Consejero Delegado
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1171 , F 40, S 8, H L 23245, I/A 3 (17/11/2010)
CVE: BORME-A-2010-227-25
Consejero Delegado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1171 , F 40, S 8, H L 23245, I/A 3 (17/11/2010)
CVE: BORME-A-2010-227-25