VENTE POR TI SL - EXTINGUIDA
Dirección social Cl Sant Marti, 82
Código Postal 08290
Municipio Cerdanyola del Vallès
Provincia Barcelona
Mapa Ver Mapa
Razón Social VENTE POR TI SL
CIF B66319450
Capital Social 3300.0 Euros
Actividad Comercio al por menor de artículos médicos y ortopédicos en establecimientos especializados
Fecha de Constitución 17/06/2014
Órgano Administración Administrador único
Administrador Único Cid Cruz Jose Joaquin
VINCULACIONES DE VENTE POR TI SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE VENTE POR TI SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Cid Cruz Jose Joaquin | Administrador Unico | 17/08/2016 | 03/09/2018 |
Cid Cruz Jose Joaquin | Apoderado Solidario | 22/08/2014 | 03/09/2018 |
Orcha Palomino Jose Antonio | Administrador Unico | 08/08/2014 | 17/08/2016 |
ACTOS BORME DE VENTE POR TI SL
- JUZGADO SOCIAL 30 DE BARCELONA, RESOLUCION FIRME DE FECHA 4 DE JULIO DE 2019, DECLARACION DE INSOLVENCIA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44427 , F 162, S 8, H B 455768, I/A 6 (13/09/2019)
CVE: BORME-A-2019-182-08
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44427 , F 161, S 8, H B 455768, I/A 5 (03/09/2018)
CVE: BORME-A-2018-174-08
- JUZGADO MERCANTIL 8 DE BARCELONA, PROCEDIMIENTO CONCURSO VOLUNTARIO 671/2017, AUTO FIRME DE FECHA 13/10/2017, DECLARACION DE CONCURSO VOLUNTARIO Y CONCLUSION DEL CONCURSO DE LA SOCIEDAD
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44427 , F 161, S 8, H B 455768, I/A 5 (03/09/2018)
CVE: BORME-A-2018-174-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44427 , F 161, S 8, H B 455768, I/A 4 (17/08/2016)
CVE: BORME-A-2016-162-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44427 , F 161, S 8, H B 455768, I/A 4 (17/08/2016)
CVE: BORME-A-2016-162-08
- CL SANT MARTI,NUMERO 82-84 P.EN PTA.5 (CERDANYOLA DEL VALLES)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44427 , F 160, S 8, H B 455768, I/A 3 (23/05/2016)
CVE: BORME-A-2016-102-08
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44427 , F 160, S 8, H B 455768, I/A 2 (22/08/2014)
CVE: BORME-A-2014-165-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44427 , F 159, S 8, H B 455768, I/A 1 (08/08/2014)
CVE: BORME-A-2014-155-08
Dirección:CL ZURBANO Num.10 P.EN (CERDANYOLA DEL VALLES)
Comienzo de operaciones:17/06/14
Capital:3.300,00 Euros
Objeto social:LA VENTA AL POR MAYOR Y AL POR MENOR DE PRODUCTOS ORTOPEDICOS,MEDICOS Y DEL HOGAR,ASI COMO LA IMPORTACION Y EXPORTACION DE TALES PRODUCTOS.EN NINGUN CASO TENDRA EL CARACTER DE PROFESIONAL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44427 , F 159, S 8, H B 455768, I/A 1 (08/08/2014)
CVE: BORME-A-2014-155-08