VENTA PRIVADA IBERICA SL - EXTINGUIDA
Dirección social Cl Llull, 113
Código Postal 08005
Municipio Barcelona
Provincia Barcelona
Mapa Ver Mapa
Razón Social VENTA PRIVADA IBERICA SL
CIF B64973563
Actividad Comercio al por mayor no especializado
Fecha de Constitución 15/10/2008
Órgano Administración Administradores solidarios
Auditor KPMG AUDITORES SL
VINCULACIONES DE VENTA PRIVADA IBERICA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE VENTA PRIVADA IBERICA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Antonio Marimon Prats | Apoderado | 03/11/2011 | 31/01/2018 |
Bruno Fernand Pierre Bouldoire | Apoderado Mancomunado | 21/02/2014 | 31/01/2018 |
Bruno Pierre Dauzat | Apoderado Mancomunado | 21/02/2014 | 31/01/2018 |
Carne Carcas Lucas | Administrador Solidario | 03/05/2017 | 31/01/2018 |
Carpio Gari Marc | Apoderado Solidario | 22/08/2016 | 31/01/2018 |
Garrido Ruiz Marta | Apoderado | 03/11/2011 | 31/01/2018 |
Gonzalez Sanchez Gonzalo | Apoderado | 03/11/2011 | 31/01/2018 |
KPMG AUDITORES SL | Auditor | 03/05/2016 | 31/01/2018 |
KPMG AUDITORES SL | Auditor | 12/04/2017 | 31/01/2018 |
KPMG AUDITORES SL | Auditor | 25/04/2012 | 31/01/2018 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE VENTA PRIVADA IBERICA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42961 , F 173, S 8, H B 376989, I/A 13 (31/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-27-08
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42961 , F 173, S 8, H B 376989, I/A 12 (03/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-88-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42961 , F 173, S 8, H B 376989, I/A 12 (03/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-88-08
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42961 , F 173, S 8, H B 376989, I/A 11 (12/04/2017)
CVE: BORME-A-2017-78-08
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42961 , F 173, S 8, H B 376989, I/A 10 (02/09/2016)
CVE: BORME-A-2016-173-08
- CL LLULL,113-119 (BARCELONA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42961 , F 172, S 8, H B 376989, I/A 9 (22/08/2016)
CVE: BORME-A-2016-165-08
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42961 , F 172, S 8, H B 376989, I/A 9 (22/08/2016)
CVE: BORME-A-2016-165-08
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42961 , F 172, S 8, H B 376989, I/A 8 (03/05/2016)
CVE: BORME-A-2016-89-08
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42961 , F 172, S 8, H B 376989, I/A 7 (03/05/2016)
CVE: BORME-A-2016-89-08
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42961 , F 171, S 8, H B 376989, I/A 6 (21/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-43-08