VENEMALL XXI SL - EXTINGUIDA
Dirección social Pg Mallorca, 14
Código Postal 07012
Municipio Palma
Provincia Illes Balears
Mapa Ver Mapa
Razón Social VENEMALL XXI SL
CIF B57234148
Actividad Promoción inmobiliaria
Fecha de Constitución 22/09/2003
Órgano Administración Administradores solidarios
VINCULACIONES DE VENEMALL XXI SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE VENEMALL XXI SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Forteza Castro Jorge Antonio | Administrador Solidario | 17/03/2020 | 19/08/2022 |
Forteza Castro Jorge Antonio | Liquidador | 19/08/2022 | 19/08/2022 |
Forteza Castro Jorge Antonio | Apoderado | 19/08/2022 | |
Salord Helene | Administrador Solidario | 17/03/2020 | 19/08/2022 |
Salord Helene | Apoderado | 19/08/2022 | |
REUNIONES UNIDAS SL | Administrador Unico | 16/04/2009 | 17/03/2020 |
Medina Marco Luis Alberto | Administrador Unico | 16/04/2009 |
ACTOS BORME DE VENEMALL XXI SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2015 , F 116, S 8, H PM 45189, I/A 10 (19/08/2022)
CVE: BORME-A-2022-164-07
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2015 , F 116, S 8, H PM 45189, I/A 10 (19/08/2022)
CVE: BORME-A-2022-164-07
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2015 , F 116, S 8, H PM 45189, I/A 10 (19/08/2022)
CVE: BORME-A-2022-164-07
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2015 , F 116, S 8, H PM 45189, I/A 10 (19/08/2022)
CVE: BORME-A-2022-164-07
Administrador Solidario
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2015 , F 116, S 8, H PM 45189, I/A 10 (19/08/2022)
CVE: BORME-A-2022-164-07
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Administradores solidarios
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2015 , F 115, S 8, H PM 45189, I/A 9 (17/03/2020)
CVE: BORME-A-2020-61-07
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2015 , F 115, S 8, H PM 45189, I/A 9 (17/03/2020)
CVE: BORME-A-2020-61-07
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2015 , F 115, S 8, H PM 45189, I/A 9 (17/03/2020)
CVE: BORME-A-2020-61-07
- PASEO MALLORCA 14A (PALMA DE MALLORCA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2015 , F 115, S 8, H PM 45189, I/A 8 (28/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-22-07
- Otras modificaciones estatutarias: Carácter gratuito del cargo de Administrador, y, en su consecuencia, se modifica la redacción del artíclo 19º de los Estatutos Sociales
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2015 , F 115, S 8, H PM 45189, I/A 8 (28/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-22-07