VENDEDURIAS DE ARMADORES REUNIDOS SA - EXTINGUIDA
Dirección social PQUE EMPRESARIAL DE HUELVA S/N - AVENIDA DE LA GAM
Municipio Huelva
Provincia Huelva
Razón Social VENDEDURIAS DE ARMADORES REUNIDOS SA
CIF A21055942
Actividad Pesca marina
Órgano Administración Administrador único
Administrador Único Marti Dura Jose
VINCULACIONES DE VENDEDURIAS DE ARMADORES REUNIDOS SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE VENDEDURIAS DE ARMADORES REUNIDOS SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Marti Dura Jose | Administrador Unico | 09/01/2013 | 20/12/2013 |
Marti Dura Jose | Presidente | 09/07/2012 | 09/01/2013 |
Marti Dura Jose | Consejero Delegado | 09/07/2012 | 09/01/2013 |
Marti Dura Jose | Consejero | 09/07/2012 | 09/01/2013 |
Sierra Garcia Juan | Secretario | 09/07/2012 | 09/01/2013 |
Sierra Garcia Juan | Consejero | 09/07/2012 | 09/01/2013 |
Sierra Marti Juan Jose | Consejero | 09/07/2012 | 09/01/2013 |
ACTOS BORME DE VENDEDURIAS DE ARMADORES REUNIDOS SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 992 , F 7, S 8, H H 9044, I/A 12 (20/12/2013)
CVE: BORME-A-2014-5-21
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 992 , F 7, S 8, H H 9044, I/A 12 (20/12/2013)
CVE: BORME-A-2014-5-21
- Modificados los Estatutos Sociales, dándose a los mismos nueva redacción
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 349, L 159, F 41, S 8, H H 9044,H , I/ 11 (09/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-15-21
- Cambio del Organo de Administración: Consejo de administración a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 349, L 159, F 41, S 8, H H 9044,H , I/ 11 (09/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-15-21
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 349, L 159, F 41, S 8, H H 9044,H , I/ 11 (09/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-15-21
Consejero Delegado
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 349, L 159, F 41, S 8, H H 9044,H , I/ 11 (09/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-15-21
- PQUE EMPRESARIAL DE HUELVA S/N - AVENIDA DE LA GAM (HUELVA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 349, L 159, F 41, S 8, H H 9044,H , I/ 10 (23/11/2012)
CVE: BORME-A-2012-242-21
Consejero Delegado
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 349, L 159, F 40, S 8, H H 9044,H , I/ 9 (09/07/2012)
CVE: BORME-A-2012-138-21
Consejero Delegado
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 349, L 159, F 40, S 8, H H 9044,H , I/ 9 (09/07/2012)
CVE: BORME-A-2012-138-21
- Se crea un nuevo artículo "27º bis", en los Estatutos Sociales, como consecuencia de acordar el carácter remunerado delPresidente del Consejo de Administración
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 349, L 159, F 40, S 8, H H 9044,H , I/ 8 (16/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-63-21