VENDALL COMERCIAL 2003 SL - EXTINGUIDA
Municipio Barcelona
Provincia Barcelona
Razón Social VENDALL COMERCIAL 2003 SL
CIF B63230676
Capital Social 463536.0 Euros
Actividad Comercio al por mayor de aparatos electrodomésticos
Fecha de Constitución 02/07/2003
Órgano Administración Administrador único
Administrador Único Grife De Pascual Jose Manuel
VINCULACIONES DE VENDALL COMERCIAL 2003 SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE VENDALL COMERCIAL 2003 SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Grife De Pascual Jose Manuel | Administrador Unico | 23/09/2011 | 07/06/2022 |
MM ABOGADOS PARTNERSHIP SLP | Administrador Concursal | 10/09/2014 | 07/06/2022 |
Palomar Sarabia Mario | REP.ADM.CONC | 10/09/2014 | 07/06/2022 |
ACTOS BORME DE VENDALL COMERCIAL 2003 SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35752 , F 83, S 8, H B 264839, I/A 10 (07/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-112-08
- JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 4 DE BARCELONA, PROCEDIMIENTO CONCURSO NECESARIO 322/2013, AUTO FIRME DE FECHA 06/05/2022, CONCLUSION DEL CONCURSO
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35752 , F 83, S 8, H B 264839, I/A 10 (07/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-112-08
- JUZGADO MERCANTIL 4 DE BARCELONA, PROCEDIMIENTO ABREVIADO DE CONCURSO NECESARIO 322/2013, AUTO FIRME DE FECHA 23/07/2013, DECLARACION DE CONCURSO NECESARIO DE LA SOCIEDAD
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35752 , F 82, S 8, H B 264839, I/A 9 (10/09/2014)
CVE: BORME-A-2014-178-08
Administrador Concursal
REP.ADM.CONC
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35752 , F 82, S 8, H B 264839, I/A 9 (10/09/2014)
CVE: BORME-A-2014-178-08
- PERDIDA DEL CARACTER DE UNIPERSONAL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35752 , F 80, S 8, H B 264839, I/A 8 (19/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-211-08
Capital Anterior: | 36.072,00 | Euros |
Aumento de capital: | 427.464,00 | Euros |
Capital Actual: | 463.536,00 | Euros |
Porcentaje: | 1.185,03 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35752 , F 80, S 8, H B 264839, I/A 8 (19/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-211-08
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/10/2011)
CVE: BORME-B-2011-221-08
- Otras modificaciones estatutarias: ART.17:MODIFICACION DEL PLAZO DE DURACION DEL CARGO DE ADMINISTRADOR
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35752 , F 79, S 8, H B 264839, I/A 7 (23/09/2011)
CVE: BORME-A-2011-190-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35752 , F 79, S 8, H B 264839, I/A 7 (23/09/2011)
CVE: BORME-A-2011-190-08
- SOCIEDAD UNIPERSONAL, SOCIO UNICO:MITCO INTERNATIONAL 2003 SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35752 , F 79, S 8, H B 264839, I/A 6 (21/07/2011)
CVE: BORME-A-2011-147-08