VELOMAR A LIMIA SL - EXTINGUIDA
Dirección social Rua Vicente Risco, 9
Código Postal 32630
Municipio Xinzo de Limia
Provincia Ourense
Mapa Ver Mapa
Razón Social VELOMAR A LIMIA SL
CIF B32458978
Capital Social 3000.0 Euros
Actividad Actividades de agentes y corredores de seguros
Fecha de Constitución 28/01/2015
Órgano Administración Administradores solidarios
VINCULACIONES DE VELOMAR A LIMIA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE VELOMAR A LIMIA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Gomez Rivero Alberto | Administrador Solidario | 20/05/2015 | 30/12/2020 |
Veloso Costa Jaime | Administrador Solidario | 20/05/2015 | 30/12/2020 |
Veloso Costa Jaime | Liquidador | 30/12/2020 | 30/12/2020 |
ACTOS BORME DE VELOMAR A LIMIA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 862 , F 99, S 8, H OR 14803, I/A 2 (30/12/2020)
CVE: BORME-A-2021-5-32
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 862 , F 99, S 8, H OR 14803, I/A 2 (30/12/2020)
CVE: BORME-A-2021-5-32
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 862 , F 99, S 8, H OR 14803, I/A 2 (30/12/2020)
CVE: BORME-A-2021-5-32
Administrador Solidario
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 862 , F 99, S 8, H OR 14803, I/A 2 (30/12/2020)
CVE: BORME-A-2021-5-32
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 862 , F 97, S 8, H OR 14803, I/A 1 (20/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-100-32
Dirección:C/ VICENTE RISCO 9 BJ (XINZO DE LIMIA)
Comienzo de operaciones:28/01/15
Capital:3.000,00 Euros
Objeto social:Agencia de SEGUROS EXCLUSIVA (CNAE 6622)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 862 , F 97, S 8, H OR 14803, I/A 1 (20/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-100-32