VELEZ Y MARTINEZ INTERMEDIACION ESPAÑA SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Cañada Real de Soria, 4
Código Postal 47193
Municipio Cistérniga
Provincia Valladolid
Mapa Ver Mapa
Razón Social VELEZ Y MARTINEZ INTERMEDIACION ESPAÑA SL
CIF B47639471
Capital Social 6000.0 Euros
Fecha de Constitución 07/01/2009
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE VELEZ Y MARTINEZ INTERMEDIACION ESPAÑA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE VELEZ Y MARTINEZ INTERMEDIACION ESPAÑA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Martinez Dominguez Miguel Angel | Apoderado | 26/01/2009 | 25/07/2017 |
Martinez Dominguez Miguel Angel | Administrador Unico | 28/05/2015 | 25/07/2017 |
Martinez Dominguez Miguel Angel | Liquidador | 25/07/2017 | 25/07/2017 |
Velez Cabañas Jose Manuel | Administrador Unico | 26/01/2009 | 28/05/2015 |
ACTOS BORME DE VELEZ Y MARTINEZ INTERMEDIACION ESPAÑA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1347 , F 199, S 8, H VA 21931, I/A 5 (25/07/2017)
CVE: BORME-A-2017-145-47
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1347 , F 199, S 8, H VA 21931, I/A 5 (25/07/2017)
CVE: BORME-A-2017-145-47
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1347 , F 199, S 8, H VA 21931, I/A 5 (25/07/2017)
CVE: BORME-A-2017-145-47
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1347 , F 199, S 8, H VA 21931, I/A 5 (25/07/2017)
CVE: BORME-A-2017-145-47
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1347 , F 199, S 8, H VA 21931, I/A 4 (28/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-104-47
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1347 , F 199, S 8, H VA 21931, I/A 4 (28/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-104-47
- CÑADA REAL DE SORIA 4 Ptl.3 H (CISTERNIGA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1347 , F 199, S 8, H VA 21931, I/A 3 (26/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-231-47
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1347 , F 197, S 8, H VA 21931, I/A 2 (26/01/2009)
CVE: BORME-A-2009-23-47
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1347 , F 195, S 8, H VA 21931, I/A 1 (26/01/2009)
CVE: BORME-A-2009-23-47
Dirección:PLAZA PRIVILEGIO DE LA VILLA Ptl.17 (VILLANUBLA)
Comienzo de operaciones:07/01/09
Capital:6.000,00 Euros
Objeto social:La producción y asesoramiento de todo tipo de productos y servicios metalúrgicos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1347 , F 195, S 8, H VA 21931, I/A 1 (26/01/2009)
CVE: BORME-A-2009-23-47