VELEIA INVERSIONES SICAV - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Serrano, 71
Código Postal 28006
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social VELEIA INVERSIONES SICAV
Página Web convocatoria de la junta en la pagina web de la sociedad gestora
Órgano Administración Consejo de administración
Auditor ERNST & YOUNG SL
VINCULACIONES DE VELEIA INVERSIONES SICAV
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE VELEIA INVERSIONES SICAV
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Arregui Iturbe Juan Carlos | Apoderado | 05/06/2019 | |
Arregui Iturbe Juan Carlos | Liquidador Solidario | 05/06/2019 | 05/06/2019 |
Arregui Iturbe Pedro | Liquidador Solidario | 05/06/2019 | 05/06/2019 |
BANCO DE SABADELL SA | EntidDeposit | 05/06/2019 | |
De Orbe Martinez Avial Javier | Apoderado Solidario | 05/06/2019 | |
Elosegi Eguzkitza Gorka | Consejero | 27/07/2018 | 05/06/2019 |
ERNST & YOUNG SL | Auditor | 29/04/2010 | 05/06/2019 |
ERNST & YOUNG SL | Auditor | 28/07/2010 | 05/06/2019 |
ERNST & YOUNG SL | Auditor | 06/08/2013 | 05/06/2019 |
ERNST & YOUNG SL | Auditor | 22/11/2016 | 05/06/2019 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE VELEIA INVERSIONES SICAV
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34649 , F 58, S 8, H M 331804, I/A 18 (05/06/2019)
CVE: BORME-A-2019-110-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34649 , F 58, S 8, H M 331804, I/A 18 (05/06/2019)
CVE: BORME-A-2019-110-28
Liquidador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34649 , F 58, S 8, H M 331804, I/A 18 (05/06/2019)
CVE: BORME-A-2019-110-28
Apoderado Solidario
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34649 , F 58, S 8, H M 331804, I/A 18 (05/06/2019)
CVE: BORME-A-2019-110-28
Entidad Gestora
Ent.Reg.Cont
EntidDeposit
Presidente
Secretario No Consejero
Vicesecretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34649 , F 58, S 8, H M 331804, I/A 18 (05/06/2019)
CVE: BORME-A-2019-110-28
- BAJA DE LA SOCIEDAD DEL REGISTRO DE SOCIEDADES DE INVERSION DE CAPITAL VARIABLE, POR RESOLUCION DEL PRESIDENTE DE LA CNMV ADOPTADA EL 10 DE MAYO DE 2019
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 18991 , F 91, S 8, H M 331804, I/A 1M (28/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-104-28
Consejero
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34649 , F 58, S 8, H M 331804, I/A 17 (27/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-150-28
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34649 , F 58, S 8, H M 331804, I/A 17 (27/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-150-28
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34649 , F 58, S 8, H M 331804, I/A 17 (27/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-150-28
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34649 , F 58, S 8, H M 331804, I/A 16 (20/12/2016)
CVE: BORME-A-2016-245-28