VELAZ 166 SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle de la Cuesta del Cerro, 40
Código Postal 28109
Municipio Alcobendas
Provincia Madrid
Razón Social VELAZ 166 SL
CIF B84302041
Capital Social 100000.0 Euros
Actividad Alquiler de bienes inmobiliarios por cuenta propia
Fecha de Constitución 01/04/2005
Órgano Administración Administradores solidarios
VINCULACIONES DE VELAZ 166 SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE VELAZ 166 SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Astarloa Mazarrasa Alfonso | Administrador Solidario | 22/06/2018 | 24/09/2019 |
Astarloa Mazarrasa Diego | Administrador Solidario | 22/06/2018 | 24/09/2019 |
Astarloa Sordo Francisco Javier | Apoderado Solidario | 11/01/2010 | 24/09/2019 |
Astarloa Sordo Francisco Javier | Liquidador | 24/09/2019 | 24/09/2019 |
Astarloa Sordo Francisco Javier | Administrador Solidario | 22/06/2018 | 24/09/2019 |
Astarloa Sordo Francisco Javier | Administrador Mancomunado | 22/06/2018 | |
Astarloa Sordo Maria De Los Angeles | Administrador Mancomunado | 22/06/2018 | |
Astarloa Sordo Mercedes | Administrador Mancomunado | 22/06/2018 |
ACTOS BORME DE VELAZ 166 SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21240 , F 205, S 8, H M 377279, I/A 7 (24/09/2019)
CVE: BORME-A-2019-188-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21240 , F 205, S 8, H M 377279, I/A 7 (24/09/2019)
CVE: BORME-A-2019-188-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21240 , F 205, S 8, H M 377279, I/A 7 (24/09/2019)
CVE: BORME-A-2019-188-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21240 , F 205, S 8, H M 377279, I/A 7 (24/09/2019)
CVE: BORME-A-2019-188-28
Capital Anterior: | 1.666.667,00 | Euros |
Disminución de capital | 1.566.667,00 | Euros |
Capital Actual: | 100.000,00 | Euros |
Porcentaje: | 94,00 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21240 , F 204, S 8, H M 377279, I/A 6 (05/06/2019)
CVE: BORME-A-2019-110-28
Capital Anterior: | 5.000.000,00 | Euros |
Disminución de capital | 3.333.333,00 | Euros |
Capital Actual: | 1.666.667,00 | Euros |
Porcentaje: | 66,67 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21240 , F 202, S 8, H M 377279, I/A 5 (18/09/2018)
CVE: BORME-A-2018-187-28
- Cambio del Organo de Administración: Administradores mancomunados a Administradores solidarios
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21240 , F 202, S 8, H M 377279, I/A 4 (22/06/2018)
CVE: BORME-A-2018-124-28
- Otras modificaciones estatutarias: MODIFICADO EL ARTICULO 17 DE LOS ESTATUTOS SOCIALES.- MODOS DE ORGANIZAR LA ADMINISTRACION
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21240 , F 202, S 8, H M 377279, I/A 4 (22/06/2018)
CVE: BORME-A-2018-124-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21240 , F 202, S 8, H M 377279, I/A 4 (22/06/2018)
CVE: BORME-A-2018-124-28
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21240 , F 202, S 8, H M 377279, I/A 4 (22/06/2018)
CVE: BORME-A-2018-124-28