VELATUR BUSSINES SL - EXTINGUIDA
Dirección social Cl Pintor Vilacinca, 17
Código Postal 08213
Municipio Polinyà
Provincia Barcelona
Mapa Ver Mapa
Razón Social VELATUR BUSSINES SL
CIF B66644980
Capital Social 3000.0 Euros
Actividad Intermediarios del comercio de productos diversos
Fecha de Constitución 13/11/2015
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE VELATUR BUSSINES SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE VELATUR BUSSINES SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Pardo Martin Montserrat | Administrador Unico | 06/09/2016 | 25/01/2018 |
Pardo Martin Montserrat | Liquidador | 25/01/2018 | 25/01/2018 |
Serrasolsas Dachs Jose Maria | Administrador Unico | 18/02/2016 | 06/09/2016 |
Rodriguez Rey Cañadillas Joaquin | Administrador Unico | 18/11/2015 | 18/02/2016 |
ACTOS BORME DE VELATUR BUSSINES SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45066 , F 194, S 8, H B 475952, I/A 5 (25/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-22-08
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45066 , F 194, S 8, H B 475952, I/A 5 (25/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-22-08
Administrador Unico
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45066 , F 194, S 8, H B 475952, I/A 5 (25/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-22-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45066 , F 194, S 8, H B 475952, I/A 4 (06/09/2016)
CVE: BORME-A-2016-175-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45066 , F 194, S 8, H B 475952, I/A 4 (06/09/2016)
CVE: BORME-A-2016-175-08
- CAMBIO DE SOCIO UNICO,SIENDO LA NUEVA SOCIA UNICA: MONTSERRAT PARDO MARTIN
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45066 , F 194, S 8, H B 475952, I/A 3 (24/08/2016)
CVE: BORME-A-2016-166-08
- CL PINTOR VILAVINCA,17 P (POLINYA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45066 , F 193, S 8, H B 475952, I/A 2 (18/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-38-08
- SOCIEDAD UNIPERSONAL.SOCIO UNICO:JOSE MARIA SERRASOLSAS DACHS
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45066 , F 193, S 8, H B 475952, I/A 2 (18/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-38-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45066 , F 193, S 8, H B 475952, I/A 2 (18/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-38-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45066 , F 193, S 8, H B 475952, I/A 2 (18/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-38-08