VEINVER 2015 SL - EXTINGUIDA
Dirección social Paseo Pontones, 14
Código Postal 28005
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social VEINVER 2015 SL
CIF B28037679
Capital Social 3629.41 Euros
Actividad Seguros distintos de los seguros de vida
Nombres Anteriores
- FEDERACION MEDICA DE SEGUROS SA
- VEINVER 2015 SA
Órgano Administración Administradores mancomunados
VINCULACIONES DE VEINVER 2015 SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE VEINVER 2015 SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
A & T AUDITORES Y TECNICOS ASOCIADOS SL | Auditor | 08/03/2010 | 14/09/2020 |
A & T AUDITORES Y TECNICOS ASOCIADOS SL | Auditor | 19/02/2009 | 14/09/2020 |
Velasco Rodriguez Alberto | Administrador Mancomunado | 08/06/2016 | 14/09/2020 |
Velasco Rodriguez Alberto | Liquidador | 14/09/2020 | 14/09/2020 |
Velasco Rodriguez Alberto | Apoderado Solidario | 23/02/2018 | 14/09/2020 |
Velasco Rodriguez Emilia | Administrador Mancomunado | 08/06/2016 | 14/09/2020 |
Velasco Rodriguez Emilia | Liquidador | 14/09/2020 | 14/09/2020 |
Velasco Rodriguez Emilia | Apoderado | 12/06/2014 | 14/09/2020 |
Velasco Rodriguez Emilia | Apoderado Solidario | 23/02/2018 | 14/09/2020 |
Velasco Rodriguez Eusebio | Administrador Mancomunado | 08/06/2016 | 14/09/2020 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE VEINVER 2015 SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32320 , F 52, S 8, H M 71061, I/A 42 (14/09/2020)
CVE: BORME-A-2020-183-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32320 , F 52, S 8, H M 71061, I/A 42 (14/09/2020)
CVE: BORME-A-2020-183-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32320 , F 52, S 8, H M 71061, I/A 42 (14/09/2020)
CVE: BORME-A-2020-183-28
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32320 , F 52, S 8, H M 71061, I/A 42 (14/09/2020)
CVE: BORME-A-2020-183-28
- COMO CONSECUENCIA DE SU TRANSFORMACION EN SOCIEDAD LIMITADA, CAMBIO SU NIF SIENDO EL CORRECTO B-28037679.-
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4280 , F 79, S 8, H M 71061, I/A 20-M (02/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-6-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32320 , F 52, S 8, H M 71061, I/A 41 (23/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-46-28
Empresa: VEINVER 2015 SA
- PASEO DE PONTONES 14 4º B (MADRID)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32320 , F 47, S 8, H M 71061, I/A 40 (08/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-113-28
Empresa: VEINVER 2015 SA
- Cambio del Organo de Administración: Consejo de administración a Administradores mancomunados
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32320 , F 47, S 8, H M 71061, I/A 40 (08/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-113-28
Empresa: VEINVER 2015 SA
Capital Anterior: | 1.088.823,00 | Euros |
Disminución de capital | 1.085.193,59 | Euros |
Capital Actual: | 3.629,41 | Euros |
Porcentaje: | 99,67 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32320 , F 47, S 8, H M 71061, I/A 40 (08/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-113-28
Empresa: VEINVER 2015 SA
Capital Anterior: | 1.090.609,06 | Euros |
Disminución de capital | 1.786,06 | Euros |
Capital Actual: | 1.088.823,00 | Euros |
Porcentaje: | 0,16 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32320 , F 47, S 8, H M 71061, I/A 40 (08/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-113-28