VEHICULOS ELECTRICOS LECTRIC SL - EXTINGUIDA
Dirección social POLIG INDUSTRIAL "LLANOS DE LA ESTACION" - CALLE
Municipio Zuera
Provincia Zaragoza
Razón Social VEHICULOS ELECTRICOS LECTRIC SL
CIF B99300931
Capital Social 3006.0 Euros
Actividad Venta de otros vehículos de motor
Fecha de Constitución 28/12/2010
Órgano Administración Administrador único
Propietario GRUPO DE EMPRESAS PAZ SALINAS SL
VINCULACIONES DE VEHICULOS ELECTRICOS LECTRIC SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE VEHICULOS ELECTRICOS LECTRIC SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
GRUPO DE EMPRESAS PAZ SALINAS SL | Socio Unico | 15/12/2016 | 24/01/2017 |
Paz Salinas Carlos Maria | Administrador Unico | 21/01/2011 | 24/01/2017 |
Sancho Rocher Fernando-anton | Apoderado | 28/11/2011 | 24/01/2017 |
ACTOS BORME DE VEHICULOS ELECTRICOS LECTRIC SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3821 , F 3, S 8, H Z 51121, I/A 4 (24/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-22-50
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3821 , F 3, S 8, H Z 51121, I/A 4 (24/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-22-50
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3821 , F 3, S 8, H Z 51121, I/A 4 (24/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-22-50
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3821 , F 3, S 8, H Z 51121, I/A 4 (24/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-22-50
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3821 , F 3, S 8, H Z 51121, I/A 3 (15/12/2016)
CVE: BORME-A-2016-243-50
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3821 , F 3, S 8, H Z 51121, I/A 2 (28/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-233-50
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/07/2011)
CVE: BORME-B-2011-148-50
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3821 , F 1, S 8, H Z 51121, I/A 1 (21/01/2011)
CVE: BORME-A-2011-22-50
Dirección:POLIG INDUSTRIAL "LLANOS DE LA ESTACION" - CALLE (ZUERA)
Comienzo de operaciones:28/12/10
Capital:3.006,00 Euros
Objeto social:1.- Compra, venta, importación, reparación y fabricación de vehículos eléctricos. 2.- Desarrollo, innovación, infraestructuras de carga de vehículos eléctricos. 3.- Investigación y desarrollo de medios de tracción alternativa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3821 , F 1, S 8, H Z 51121, I/A 1 (21/01/2011)
CVE: BORME-A-2011-22-50