VAZQUEZ PROMOTER SL - EXTINGUIDA
Dirección social Cl Consell de Cent, 264
Código Postal 08011
Municipio Barcelona
Provincia Barcelona
Mapa Ver Mapa
Razón Social VAZQUEZ PROMOTER SL
CIF B06871198
Capital Social 23000.0 Euros
Fecha de Constitución 03/06/2021
Órgano Administración Administradores solidarios
VINCULACIONES DE VAZQUEZ PROMOTER SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE VAZQUEZ PROMOTER SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Gonzalo Javier Vazquez Moglia | Administrador Solidario | 29/06/2021 | 10/07/2024 |
Lorena Alejandra Libson | Liquidador | 10/07/2024 | 10/07/2024 |
Lorena Alejandra Libson | Administrador Solidario | 20/06/2022 | 10/07/2024 |
Luz Gutierrez Maria | Apoderado Solidario | 06/07/2021 | 10/07/2024 |
Noel Vazquez Maria | Apoderado Solidario | 20/06/2022 | 10/07/2024 |
Sol Vazquez Maria | Apoderado Solidario | 20/06/2022 | 10/07/2024 |
Vazquez Moglia Gonzalo Javier | Liquidador | 10/07/2024 | 10/07/2024 |
Vazquez Moglia Gonzalo Javier | Administrador Solidario | 20/06/2022 | 10/07/2024 |
Gonzalo Javier Vazquez Moglia | Administrador Unico | 20/06/2022 |
ACTOS BORME DE VAZQUEZ PROMOTER SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H B 565494, I/A 7 (10/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-137-08
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H B 565494, I/A 7 (10/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-137-08
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H B 565494, I/A 7 (10/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-137-08
- CL CONSELL DE CENT, NUM. 264, PPAL. (BARCELONA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47888 , F 185, S 8, H B 565494, I/A 6 (11/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-79-08
- En el BORME no.128/2021 y con referencia 326808 DONDE SE LEE "ADMINISTRADOR SOLIDARIO", DEBE LEERSE: "ADMINISTRADOR UNICO"
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47888 , F 181, S 8, H B 565494, I/A 1 (29/06/2021)
CVE: BORME-A-2022-125-08
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47888 , F 184, S 8, H B 565494, I/A 5 (20/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-123-08
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47888 , F 184, S 8, H B 565494, I/A 4 (20/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-123-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47888 , F 184, S 8, H B 565494, I/A 4 (20/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-123-08
- PERDIDA DE LA UNIPERSONALIDAD
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47888 , F 183, S 8, H B 565494, I/A 3 (07/04/2022)
CVE: BORME-A-2022-74-08
Capital Anterior: | 3.000,00 | Euros |
Aumento de capital: | 20.000,00 | Euros |
Capital Actual: | 23.000,00 | Euros |
Porcentaje: | 666,67 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47888 , F 183, S 8, H B 565494, I/A 3 (07/04/2022)
CVE: BORME-A-2022-74-08