VAZQUEZ GALLARDO SL - EXTINGUIDA
Municipio Utrera
Provincia Sevilla
Razón Social VAZQUEZ GALLARDO SL
CIF B41528043
Actividad Comercio al por menor de combustible para la automoción en establecimientos especializados
Órgano Administración Administradores solidarios
VINCULACIONES DE VAZQUEZ GALLARDO SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE VAZQUEZ GALLARDO SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Gallardo Pareja Manuel | Administrador Solidario | 19/10/2020 | |
Luis Miguel Vazquez Villalba | Administrador Solidario | 20/03/2012 | 19/10/2020 |
Vazquez Villalba Luis Miguel | Liquidador Unico | 19/10/2020 | 19/10/2020 |
Vazquez Villalba Francisco Javier | Administrador Solidario | 13/11/2009 | 20/03/2012 |
Vazquez Garcia Manuel | Administrador Solidario | 13/11/2009 |
ACTOS BORME DE VAZQUEZ GALLARDO SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1480 , F 87, S 8, H SE 5398, I/A 5 (19/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-209-41
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1480 , F 87, S 8, H SE 5398, I/A 5 (19/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-209-41
- Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1480 , F 87, S 8, H SE 5398, I/A 5 (19/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-209-41
Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1480 , F 87, S 8, H SE 5398, I/A 5 (19/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-209-41
Administrador Solidario
Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1480 , F 87, S 8, H SE 5398, I/A 5 (19/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-209-41
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1480 , F 86, S 8, H SE 5398, I/A 4 (20/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-66-41
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1480 , F 86, S 8, H SE 5398, I/A 4 (20/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-66-41
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2011)
CVE: BORME-B-2011-185-41
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2010)
CVE: BORME-B-2010-189-41
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1480 , F 86, S 8, H SE 5398, I/A 3 (13/11/2009)
CVE: BORME-A-2009-224-41