VAUGHAN PRODUCTIONS SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Orense, 69
Código Postal 28020
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social VAUGHAN PRODUCTIONS SL
CIF B83903005
Actividad Actividades de producción cinematográfica y de vídeo
Fecha de Constitución 06/02/2004
Órgano Administración Administrador único
Administrador Único VAUGHAN INTENSIVOS RESIDENCIALES SL
VINCULACIONES DE VAUGHAN PRODUCTIONS SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE VAUGHAN PRODUCTIONS SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Barrado Vaquerizo Guadalupe | Apoderado | 29/05/2017 | 29/05/2024 |
Collado Pascual Javier | Apoderado | 21/04/2022 | 29/05/2024 |
Fernandez-valdes Garteiz-gogeascoa Virginia | Apoderado | 31/05/2022 | 29/05/2024 |
Fernandez-valdes Garteiz-gogeascoa Virginia | Representante | 18/04/2022 | 29/05/2024 |
Fernandez-valdes Garteiz-gogeascoa Virginia | Apoderado | 21/04/2022 | 29/05/2024 |
Martinez Lopez Fernando | Apoderado | 29/05/2017 | 29/05/2024 |
Peña Martin Juan Antonio | Apoderado | 29/05/2017 | 29/05/2024 |
Valencia Von Korff Alejandro | Apoderado | 02/03/2018 | 29/05/2024 |
VAUGHAN INTENSIVOS RESIDENCIALES SL | Administrador Unico | 31/05/2022 | 29/05/2024 |
VAUGHAN INTENSIVOS RESIDENCIALES SL | Administrador Mancomunado | 07/10/2010 | 31/05/2022 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE VAUGHAN PRODUCTIONS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 347649, I/A 16 (29/05/2024)
CVE: BORME-A-2024-107-28
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 347649, I/A 16 (29/05/2024)
CVE: BORME-A-2024-107-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 347649, I/A 16 (29/05/2024)
CVE: BORME-A-2024-107-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 347649, I/A 16 (29/05/2024)
CVE: BORME-A-2024-107-28
- Cambio del Organo de Administración: Administradores mancomunados a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37176 , F 148, S 8, H M 347649, I/A 13 (31/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-107-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37176 , F 148, S 8, H M 347649, I/A 13 (31/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-107-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37176 , F 148, S 8, H M 347649, I/A 13 (31/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-107-28
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37176 , F 148, S 8, H M 347649, I/A 13 (31/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-107-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37176 , F 145, S 8, H M 347649, I/A 12 (21/04/2022)
CVE: BORME-A-2022-81-28
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37176 , F 145, S 8, H M 347649, I/A 11 (18/04/2022)
CVE: BORME-A-2022-78-28