VASCULOTEC SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Zeus, 4
Código Postal 11405
Municipio Jerez de la Frontera
Provincia Cádiz
Mapa Ver Mapa
Razón Social VASCULOTEC SL
CIF B11874575
Capital Social 3800.0 Euros
Actividad Comercio al por mayor de productos farmacéuticos
Fecha de Constitución 01/02/2009
Órgano Administración Administrador único
Propietario Shorbaji Puertas Lara Maria
VINCULACIONES DE VASCULOTEC SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE VASCULOTEC SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Shorbaji Puertas Lara Maria | Socio Unico | 01/07/2009 | 13/01/2015 |
Shorbaji Puertas Lara Maria | Liquidador | 05/12/2014 | 13/01/2015 |
Shorbaji Puertas Lara Maria | Administrador Unico | 01/07/2009 | 05/12/2014 |
ACTOS BORME DE VASCULOTEC SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1947 , F 89, S 8, H CA 39218, I/A 4 (13/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-12-11
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1947 , F 89, S 8, H CA 39218, I/A 4 (13/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-12-11
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1947 , F 88, S 8, H CA 39218, I/A 3 (05/12/2014)
CVE: BORME-A-2014-239-11
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1947 , F 88, S 8, H CA 39218, I/A 3 (05/12/2014)
CVE: BORME-A-2014-239-11
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1947 , F 88, S 8, H CA 39218, I/A 3 (05/12/2014)
CVE: BORME-A-2014-239-11
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/07/2011)
CVE: BORME-B-2011-155-11
- C/ ZEUS 4 - VIVIENDA 21, URBANIZACION EL ENCINAR (JEREZ DE LA FRONTERA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1947 , F 88, S 8, H CA 39218, I/A 2 (01/08/2011)
CVE: BORME-A-2011-155-11
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2010)
CVE: BORME-B-2010-178-11
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1947 , F 87, S 8, H CA 39218, I/A 1 (01/07/2009)
CVE: BORME-A-2009-129-11
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1947 , F 87, S 8, H CA 39218, I/A 1 (01/07/2009)
CVE: BORME-A-2009-129-11