VASCOBELO SPAIN SL - EXTINGUIDA
Dirección social Cl Diputacio, 229
Código Postal 08007
Municipio Barcelona
Provincia Barcelona
Mapa Ver Mapa
Razón Social VASCOBELO SPAIN SL
CIF B67251504
Capital Social 10000.0 Euros
Actividad Restaurantes y puestos de comidas
Fecha de Constitución 29/06/2018
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE VASCOBELO SPAIN SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE VASCOBELO SPAIN SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Hendrikus Wilhelmus Johannes Roest | REPR.143 RRM | 14/02/2024 | 14/02/2024 |
Jan Hendrik Helene Coleta De Roeck | Administrador Unico | 05/03/2020 | 14/02/2024 |
Lucas Van Buuren | Apoderado Solidario | 26/10/2020 | 14/02/2024 |
Vascobelo Group Nv | Liquidador | 14/02/2024 | 14/02/2024 |
Daan Pieter Meischke | Apoderado Solidario | 05/03/2020 | 22/11/2021 |
Garcia Mas Ana | Administrador Solidario | 06/11/2018 | 05/03/2020 |
Jan Hendrik Helene Coleta De Roeck | Administrador Solidario | 06/11/2018 | 05/03/2020 |
Puiggros Almirall Eduardo | Apoderado Solidario | 06/11/2018 | 05/03/2020 |
Garcia Mas Ana | Administrador Unico | 12/07/2018 | 06/11/2018 |
ACTOS BORME DE VASCOBELO SPAIN SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47480 , F 54, S 8, H B 521833, I/A 11 (14/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-37-08
Liquidador
REPR.143 RRM
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47480 , F 54, S 8, H B 521833, I/A 11 (14/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-37-08
Administrador Unico
Liquidador
REPR.143 RRM
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47480 , F 54, S 8, H B 521833, I/A 11 (14/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-37-08
- CL DIPUTACIO NUM. 229 PLANTA BAJA LOCAL 2 (BARCELONA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47480 , F 54, S 8, H B 521833, I/A 10 (13/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-96-08
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47480 , F 54, S 8, H B 521833, I/A 9 (22/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-229-08
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46493 , F 40, S 8, H B 521833, I/A 8 (26/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-213-08
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46493 , F 40, S 8, H B 521833, I/A 7 (05/03/2020)
CVE: BORME-A-2020-51-08
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46493 , F 38, S 8, H B 521833, I/A 6 (05/03/2020)
CVE: BORME-A-2020-51-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46493 , F 38, S 8, H B 521833, I/A 5 (05/03/2020)
CVE: BORME-A-2020-51-08
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46493 , F 38, S 8, H B 521833, I/A 5 (05/03/2020)
CVE: BORME-A-2020-51-08