VARNA PALMA SL - EXTINGUIDA
Dirección social Cl Soria, 1
Código Postal 07181
Municipio Calvià
Provincia Illes Balears
Razón Social VARNA PALMA SL
CIF B57403172
Actividad Promoción inmobiliaria
Fecha de Constitución 22/02/2006
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE VARNA PALMA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE VARNA PALMA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Plamenova Borislavova Deana | Administrador Unico | 01/08/2016 | 28/01/2022 |
Plamenova Borislavova Deana | Socio Unico | 01/08/2016 | 28/01/2022 |
Plamenova Borislavova Deana | Liquidador | 28/01/2022 | 28/01/2022 |
Borislavov Stefanov Plamen | Presidente | 01/08/2016 | |
Borislavov Stefanov Plamen | Consejero | 01/08/2016 | |
Mayol Fuster Antonio | Consejero Delegado Mancomunado Solidario | 01/08/2016 | |
Mayol Fuster Antonio | Consejero | 01/08/2016 | |
Plamenova Borislavova Tatiana | Consejero | 01/08/2016 | |
Todorova Stefanova Zhana | Secretario | 01/08/2016 | |
Todorova Stefanova Zhana | Consejero | 01/08/2016 |
ACTOS BORME DE VARNA PALMA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2195 , F 89, S 8, H PM 53889, I/A 4 (28/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-24-07
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2195 , F 89, S 8, H PM 53889, I/A 4 (28/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-24-07
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2195 , F 89, S 8, H PM 53889, I/A 4 (28/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-24-07
Administrador Unico
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2195 , F 89, S 8, H PM 53889, I/A 4 (28/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-24-07
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2195 , F 89, S 8, H PM 53889, I/A 4 (28/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-24-07
- Cambio del Organo de Administración: Consejo de administración a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2195 , F 89, S 8, H PM 53889, I/A 3 (01/08/2016)
CVE: BORME-A-2016-151-07
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2195 , F 89, S 8, H PM 53889, I/A 3 (01/08/2016)
CVE: BORME-A-2016-151-07
Consejero Delegado Mancomunado Solidario
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2195 , F 89, S 8, H PM 53889, I/A 3 (01/08/2016)
CVE: BORME-A-2016-151-07
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2195 , F 89, S 8, H PM 53889, I/A 3 (01/08/2016)
CVE: BORME-A-2016-151-07
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/10/2011)
CVE: BORME-B-2011-202-07