VARIOS CAFES Y BARES D3 SL - EXTINGUIDA
Dirección social C/ SAN FELIPE NERI, Nº 2, BAJO. UNQUERA.
Municipio Alfoz de Lloredo
Provincia Cantabria
Razón Social VARIOS CAFES Y BARES D3 SL
CIF B39721410
Capital Social 36000.0 Euros
Actividad Restaurantes y puestos de comidas
Fecha de Constitución 20/01/2010
Órgano Administración Administradores solidarios
VINCULACIONES DE VARIOS CAFES Y BARES D3 SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE VARIOS CAFES Y BARES D3 SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Berreteaga Pico Ibon | Liquidador Solidario | 11/05/2015 | 11/05/2015 |
Berreteaga Pico Ibon | Administrador Solidario | 18/02/2010 | 11/05/2015 |
Martinez Rodriguez Isabel | Liquidador Solidario | 11/05/2015 | 11/05/2015 |
Martinez Rodriguez Isabel | Administrador Solidario | 18/02/2010 | 11/05/2015 |
Ruiz Pereda Patricia | Liquidador Solidario | 11/05/2015 | 11/05/2015 |
Ruiz Pereda Patricia | Administrador Solidario | 18/02/2010 | 11/05/2015 |
ACTOS BORME DE VARIOS CAFES Y BARES D3 SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 983 , F 169, S 8, H S 21517, I/A 2 (11/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-94-39
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 983 , F 169, S 8, H S 21517, I/A 2 (11/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-94-39
- Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Liquidadores Solidarios
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 983 , F 169, S 8, H S 21517, I/A 2 (11/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-94-39
Liquidador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 983 , F 169, S 8, H S 21517, I/A 2 (11/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-94-39
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 983 , F 169, S 8, H S 21517, I/A 2 (11/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-94-39
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2011)
CVE: BORME-B-2011-189-39
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 983 , F 167, S 8, H S 21517, I/A 1 (18/02/2010)
CVE: BORME-A-2010-43-39
Dirección:C/ SAN FELIPE NERI, Nº 2, BAJO. UNQUERA. (ALFOZ DE LLOREDO)
Comienzo de operaciones:20/01/10
Capital:36.000,00 Euros
Objeto social:La explotación de negocios de hostelería, bares, restaurantes, cafetería, salas de fiesta y similares. El comercio al por menor de alimentación
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 983 , F 167, S 8, H S 21517, I/A 1 (18/02/2010)
CVE: BORME-A-2010-43-39