VARIA ROSES MAR SL - EXTINGUIDA
Dirección social Cl Mestre Nicolau, 19
Código Postal 08021
Municipio Barcelona
Provincia Barcelona
Mapa Ver Mapa
Razón Social VARIA ROSES MAR SL
CIF B66763020
Capital Social 180895.0 Euros
Actividad Promoción inmobiliaria
Fecha de Constitución 18/04/2016
Nombres Anteriores
- LEGION OF HONOUR SL
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE VARIA ROSES MAR SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE VARIA ROSES MAR SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Galbis Urrecha Juan Maria | REPR.143 RRM | 08/02/2019 | 25/10/2023 |
Galbis Urrecha Juan Maria | Liquidador | 25/10/2023 | 25/10/2023 |
Iriso Fernandez David | Apoderado Mancomunado | 10/05/2018 | 25/10/2023 |
Pujol Coll Xavier | Apoderado Mancomunado | 10/05/2018 | 25/10/2023 |
Subirana Mestres Adolfo | Apoderado Mancomunado | 10/05/2018 | 25/10/2023 |
VARIA INVERSIONES SPAIN SL | Administrador Unico | 11/06/2021 | 25/10/2023 |
Subirana Mestres Adolfo | Administrador Mancomunado | 06/04/2017 | 11/06/2021 |
VARIA INVERSIONES SPAIN SL | Administrador Mancomunado | 25/04/2018 | 11/06/2021 |
Galofre Maristany Carlos | REPR.143 RRM | 25/04/2018 | 08/02/2019 |
Galofre Maristany Carlos | Administrador Mancomunado | 06/04/2017 | 25/04/2018 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE VARIA ROSES MAR SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46398 , F 24, S 8, H B 484746, I/A 15 (25/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-209-08
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46398 , F 24, S 8, H B 484746, I/A 15 (25/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-209-08
Administrador Unico
Liquidador
REPR.143 RRM
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46398 , F 24, S 8, H B 484746, I/A 15 (25/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-209-08
Capital Anterior: | 224.895,00 | Euros |
Disminución de capital | 44.000,00 | Euros |
Capital Actual: | 180.895,00 | Euros |
Porcentaje: | 19,56 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46398 , F 24, S 8, H B 484746, I/A 14 (15/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-58-08
Capital Anterior: | 674.895,00 | Euros |
Disminución de capital | 450.000,00 | Euros |
Capital Actual: | 224.895,00 | Euros |
Porcentaje: | 66,68 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46398 , F 23, S 8, H B 484746, I/A 13 (30/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-129-08
Capital Anterior: | 1.324.895,00 | Euros |
Disminución de capital | 650.000,00 | Euros |
Capital Actual: | 674.895,00 | Euros |
Porcentaje: | 49,06 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46398 , F 23, S 8, H B 484746, I/A 12 (27/10/2021)
CVE: BORME-A-2021-212-08
Capital Anterior: | 1.624.895,00 | Euros |
Disminución de capital | 300.000,00 | Euros |
Capital Actual: | 1.324.895,00 | Euros |
Porcentaje: | 18,46 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46398 , F 23, S 8, H B 484746, I/A 11 (08/10/2021)
CVE: BORME-A-2021-202-08
Capital Anterior: | 1.744.895,00 | Euros |
Disminución de capital | 120.000,00 | Euros |
Capital Actual: | 1.624.895,00 | Euros |
Porcentaje: | 6,88 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46398 , F 22, S 8, H B 484746, I/A 10 (11/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-117-08
- DECLARACION DE UNIPERSONALIDAD.- SOCIO UNICO:VARIA STRUCTURED OPPORTUNITIES REAL ESTATE,SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46398 , F 22, S 8, H B 484746, I/A 9 (11/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-117-08
Capital Anterior: | 1.995.110,00 | Euros |
Disminución de capital | 250.215,00 | Euros |
Capital Actual: | 1.744.895,00 | Euros |
Porcentaje: | 12,54 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46398 , F 22, S 8, H B 484746, I/A 9 (11/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-117-08