VAPOR INNOVACION SL - EXTINGUIDA
Razón Social VAPOR INNOVACION SL
CIF B86763448
Capital Social 3008.0 Euros
Fecha de Constitución 19/06/2013
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE VAPOR INNOVACION SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE VAPOR INNOVACION SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Perez Del Postigo Bartolome Victor | Apoderado | 17/07/2013 | 07/11/2014 |
Perez Del Postigo Bartolome Victor | Administrador Unico | 05/06/2014 | 07/11/2014 |
Perez Del Postigo Bartolome Victor | Liquidador | 07/11/2014 | 07/11/2014 |
Perez Orcha Jose Ignacio | Administrador Unico | 03/07/2013 | 05/06/2014 |
ACTOS BORME DE VAPOR INNOVACION SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31249 , F 167, S 8, H M 562487, I/A 4 (07/11/2014)
CVE: BORME-A-2014-222-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31249 , F 167, S 8, H M 562487, I/A 4 (07/11/2014)
CVE: BORME-A-2014-222-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31249 , F 167, S 8, H M 562487, I/A 4 (07/11/2014)
CVE: BORME-A-2014-222-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31249 , F 167, S 8, H M 562487, I/A 4 (07/11/2014)
CVE: BORME-A-2014-222-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31249 , F 167, S 8, H M 562487, I/A 3 (05/06/2014)
CVE: BORME-A-2014-112-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31249 , F 167, S 8, H M 562487, I/A 3 (05/06/2014)
CVE: BORME-A-2014-112-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31249 , F 165, S 8, H M 562487, I/A 2 (17/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-140-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31249 , F 164, S 8, H M 562487, I/A 1 (03/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-129-28
Dirección:C/ PEAL 13 Bl.37 (MADRID)
Comienzo de operaciones:19/06/13
Capital:3.008,00 Euros
Objeto social:La fabricación, distribución, importación y exportación, comercialización, venta al por mayor y al por menor de cigarrillos electrónicos y cualquier componente y accesorio para cigarrillo electrónico, incluidos líquidos y recargas..
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31249 , F 164, S 8, H M 562487, I/A 1 (03/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-129-28