VANVIC2018 SL - EXTINGUIDA
Dirección social Cl Marqués de Lozoya, 1
Código Postal 46013
Municipio València
Provincia Valencia
Mapa Ver Mapa
Razón Social VANVIC2018 SL
CIF B98987464
Capital Social 3020.0 Euros
Actividad Restaurantes y puestos de comidas
Fecha de Constitución 22/03/2018
Órgano Administración Administrador único
Propietario Suarez Lago Lorena
VINCULACIONES DE VANVIC2018 SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE VANVIC2018 SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Suarez Lago Lorena | Liquidador Unico | 02/12/2019 | 02/12/2019 |
Suarez Lago Lorena | Socio Unico | 04/05/2018 | 02/12/2019 |
Suarez Lago Lorena | Administrador Unico | 04/05/2018 | 02/12/2019 |
Monfort Sanchis Rosa Ana | Administrador Solidario | 06/04/2018 | 04/05/2018 |
Suarez Lago Lorena | Administrador Solidario | 06/04/2018 | 04/05/2018 |
ACTOS BORME DE VANVIC2018 SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10480, L 7761, F 180, S 8, H V 181343, I/A 3 (02/12/2019)
CVE: BORME-A-2019-236-46
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10480, L 7761, F 180, S 8, H V 181343, I/A 3 (02/12/2019)
CVE: BORME-A-2019-236-46
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10480, L 7761, F 180, S 8, H V 181343, I/A 3 (02/12/2019)
CVE: BORME-A-2019-236-46
Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10480, L 7761, F 180, S 8, H V 181343, I/A 3 (02/12/2019)
CVE: BORME-A-2019-236-46
Administrador Unico
Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10480, L 7761, F 180, S 8, H V 181343, I/A 3 (02/12/2019)
CVE: BORME-A-2019-236-46
- Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10480, L 7761, F 179, S 8, H V 181343, I/A 2 (04/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-90-46
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10480, L 7761, F 179, S 8, H V 181343, I/A 2 (04/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-90-46
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10480, L 7761, F 179, S 8, H V 181343, I/A 2 (04/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-90-46
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10480, L 7761, F 179, S 8, H V 181343, I/A 2 (04/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-90-46
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10480, L 7761, F 179, S 8, H V 181343, I/A 1 (06/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-72-46