VANEO TRADING SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Matias Pastor Sancho, 2
Código Postal 50015
Municipio Zaragoza
Provincia Zaragoza
Mapa Ver Mapa
Razón Social VANEO TRADING SL
CIF B99436388
Capital Social 3000.0 Euros
Actividad Compraventa de bienes inmobiliarios por cuenta propia
Fecha de Constitución 19/03/2015
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE VANEO TRADING SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE VANEO TRADING SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Vila Conde Carlos | Liquidador | 29/11/2019 | 29/11/2019 |
Vila Conde Carlos | Administrador Unico | 17/03/2016 | 29/11/2019 |
Larena Villar Ana Maria | Socio Unico | 08/04/2015 | 17/03/2016 |
Larena Villar Ana Maria | Administrador Unico | 08/04/2015 | 17/03/2016 |
ACTOS BORME DE VANEO TRADING SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4097 , F 187, S 8, H Z 58140, I/A 4 (29/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-234-50
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4097 , F 187, S 8, H Z 58140, I/A 4 (29/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-234-50
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4097 , F 187, S 8, H Z 58140, I/A 4 (29/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-234-50
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4097 , F 187, S 8, H Z 58140, I/A 4 (29/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-234-50
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4097 , F 187, S 8, H Z 58140, I/A 3 (17/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-60-50
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4097 , F 187, S 8, H Z 58140, I/A 2 (17/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-60-50
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4097 , F 187, S 8, H Z 58140, I/A 2 (17/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-60-50
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4097 , F 185, S 8, H Z 58140, I/A 1 (08/04/2015)
CVE: BORME-A-2015-71-50
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4097 , F 185, S 8, H Z 58140, I/A 1 (08/04/2015)
CVE: BORME-A-2015-71-50
Dirección:C/ MATIAS PASTOR SANCHO 2 Ptl.3 3º B (ZARAGOZA)
Comienzo de operaciones:19/03/15
Capital:3.000,00 Euros
Objeto social:La compra, venta, tenencia y arrendamiento, no financiero, de toda clase de bienes muebles e inmuebles, tanto rústicos como urbanos. La intermediación de comercio. La compraventa al por mayor y menor, y la explotación de pieles y productos derivados de los animales alimenticios y no alimenticios. La
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4097 , F 185, S 8, H Z 58140, I/A 1 (08/04/2015)
CVE: BORME-A-2015-71-50