VAN OORD IBERO AMERICA SL
Dirección social Calle Caleruega, 102
Código Postal 28033
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social VAN OORD IBERO AMERICA SL
CIF B86722485
Capital Social 3000.0 Euros
Fecha de Constitución 15/04/2013
Órgano Administración Administradores solidarios
Propietario Van Oord Dredging And Marine Contractors B.V
Auditor KPMG AUDITORES SL
ORGANIGRAMA DE VAN OORD IBERO AMERICA SL
VINCULACIONES DE VAN OORD IBERO AMERICA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE VAN OORD IBERO AMERICA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Hoornaert Hans Piet J | Administrador Solidario | 21/06/2022 | |
Van Oord Godfried Jotham | Administrador Solidario | 04/07/2019 | |
KPMG AUDITORES SL | Auditor | 28/03/2019 | |
Van Oord Dredging And Marine Contractors B.V | Socio Unico | 13/06/2013 |
ACTOS BORME DE VAN OORD IBERO AMERICA SL
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31194 , F 60, S 8, H M 561468, I/A 7 (21/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-122-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31194 , F 60, S 8, H M 561468, I/A 7 (21/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-122-28
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31194 , F 60, S 8, H M 561468, I/A 6 (09/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-202-28
- C/ DE CALERUEGA 102-104 3º (MADRID)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31194 , F 59, S 8, H M 561468, I/A 5 (04/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-131-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31194 , F 59, S 8, H M 561468, I/A 5 (04/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-131-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31194 , F 59, S 8, H M 561468, I/A 5 (04/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-131-28
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31194 , F 59, S 8, H M 561468, I/A 4 (28/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-66-28
- Se publicó por error en la inscripción 3 el cese como administrador solidario de SWEERS KOEN BERNARD siendo lo correcto ROELOFS MARK WILLIAN
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31194 , F 59, S 8, H M 561468, I/A 3 (11/04/2017)
CVE: BORME-A-2017-96-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31194 , F 59, S 8, H M 561468, I/A 3 (11/04/2017)
CVE: BORME-A-2017-96-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31194 , F 59, S 8, H M 561468, I/A 3 (11/04/2017)
CVE: BORME-A-2017-76-28