VAN OMMEN ESPAÑA SL - EXTINGUIDA
Dirección social Rbla Catalunya, 25
Código Postal 08007
Municipio Barcelona
Provincia Barcelona
Mapa Ver Mapa
Razón Social VAN OMMEN ESPAÑA SL
CIF B64889371
Actividad Comercio al por mayor de otra maquinaria y equipo
Fecha de Constitución 30/05/2008
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE VAN OMMEN ESPAÑA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE VAN OMMEN ESPAÑA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
EURO ECONOMICS BARCELONA SL | Apoderado Solidario | 06/08/2020 | 28/04/2021 |
Jan Gerbrand Van Ommen | Liquidador | 28/04/2021 | 28/04/2021 |
Jan Gerbrand Van Ommen | Administrador Unico | 03/03/2011 | 28/04/2021 |
Rokus Van Nes | Administrador Unico | 03/03/2011 |
ACTOS BORME DE VAN OMMEN ESPAÑA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40567 , F 158, S 8, H B 367615, I/A 5 (28/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-85-08
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40567 , F 158, S 8, H B 367615, I/A 5 (28/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-85-08
Administrador Unico
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40567 , F 158, S 8, H B 367615, I/A 5 (28/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-85-08
- CONSTANCIA DEL NUMERO DE N.I.E. DEL ADMINISTRADOR DON JAN GERBRAND VAN OMMEN Y CAMBIO DEL NUMERO DE SU PASAPORTE
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40567 , F 158, S 8, H B 367615, I/A 4 (06/08/2020)
CVE: BORME-A-2020-158-08
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40567 , F 158, S 8, H B 367615, I/A 4 (06/08/2020)
CVE: BORME-A-2020-158-08
- RB DE CATALUNYA, NUMERO 25, PRINCIPAL (BARCELONA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40567 , F 158, S 8, H B 367615, I/A 3 (21/10/2016)
CVE: BORME-A-2016-207-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40567 , F 157, S 8, H B 367615, I/A 2 (03/03/2011)
CVE: BORME-A-2011-53-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40567 , F 157, S 8, H B 367615, I/A 2 (03/03/2011)
CVE: BORME-A-2011-53-08
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/10/2010)
CVE: BORME-B-2010-225-08
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/10/2009)
CVE: BORME-B-2009-222-08