VAN ALLEN SA - EXTINGUIDA
Dirección social Ptge Montserrat Isern, 10
Código Postal 08908
Municipio L'Hospitalet de Llobregat
Provincia Barcelona
Razón Social VAN ALLEN SA
CIF A08848822
Actividad Comercio al por mayor no especializado
Página Web www.vanallensports.com
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE VAN ALLEN SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE VAN ALLEN SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Mozo Martin Manuela | Apoderado Solidario | 05/06/2013 | 06/03/2019 |
Rodriguez Perez Francisco Javier | Administrador Concursal | 13/01/2016 | 06/03/2019 |
Olivella Salles Jose | Administrador Unico | 13/11/2013 | 13/01/2016 |
VILA BOTELLA FRANCISCO | Administrador Unico | 08/07/2013 | 13/11/2013 |
RODRIGUEZ MOZO IRENE MONTSERRAT | Administrador Unico | 14/05/2013 | 08/07/2013 |
Fernandez Jimenez Jose Manuel | Consejero Delegado Mancomunado | 08/11/2010 | 14/05/2013 |
Fernandez Jimenez Jose Manuel | Consejero | 08/11/2010 | 14/05/2013 |
Fortuny Marti Ana Isabel | Secretario | 08/11/2010 | 14/05/2013 |
Fortuny Marti Ana Isabel | Consejero Delegado Mancomunado | 08/11/2010 | 14/05/2013 |
Fortuny Marti Ana Isabel | Consejero | 08/11/2010 | 14/05/2013 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE VAN ALLEN SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23445 , F 154, S 8, H B 55404, I/A 28 (06/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-49-08
- JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 10 DE BARCELONA, PROCEDIMIENTO CONCURSO VOLUNTARIO 426/2013, AUTO FIRME DE FECHA 07/01/2019, CONCLUSION DEL CONCURSO VOLUNTARIO DE LA SOCIEDAD
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23445 , F 154, S 8, H B 55404, I/A 28 (06/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-49-08
- JUZGADO MERCANTIL 10 DE BARCELONA, PROCEDIMIENTO CONCURSO VOLUNTARIO 426/2013, SENTENCIA FIRME DE FECHA 01/02/2018, CALIFICACION DEL CONCURSO COMO CULPABLE E INHABILITACION DE IRENE MONTSERRAT RODRIGUEZ MOZO Y FRANCISCO VILA BOTELLA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23445 , F 154, S 8, H B 55404, I/A 27 (26/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-148-08
- JUZGADO MERCANTIL 10 DE BARCELONA, PROCEDIMIENTO CONCURSO VOLUNTARIO 426/2013, AUTO FIRME DE FECHA 17/06/2016, POR EL QUE SE ACUERDA LA APROBACION DEL PLAN DE LIQUIDACION
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23445 , F 153, S 8, H B 55404, I/A 26 (16/09/2016)
CVE: BORME-A-2016-183-08
- Judicial
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23445 , F 152, S 8, H B 55404, I/A 25 (13/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-12-08
- JUZGADO MERCANTIL 10 DE BARCELONA, PROCEDIMIENTO CONCURSO VOLUNTARIO 426/2013, AUTO FIRME DE FECHA 31/07/2015, POR EL QUE SE ACUERDA LA APERTURA DE LA FASE DE LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23445 , F 152, S 8, H B 55404, I/A 25 (13/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-12-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23445 , F 152, S 8, H B 55404, I/A 25 (13/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-12-08
- JUZGADO MERCANTIL 10 DE BARCELONA, PROCEDIMIENTO ABREVIADO DE CONCURSO VOLUNTARIO 426/2013, AUTO FIRME DE FECHA 17/07/2013, DECLARACION DE CONCURSO VOLUNTARIO DE LA SOCIEDAD
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23445 , F 151, S 8, H B 55404, I/A 24 (13/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-12-08
Administrador Concursal
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23445 , F 151, S 8, H B 55404, I/A 24 (13/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-12-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23445 , F 151, S 8, H B 55404, I/A 23 (13/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-223-08