VAMA CONSULTING SL - EXTINGUIDA
Dirección social Carre Trebol, 7
Código Postal 17840
Municipio Sarrià de Ter
Provincia Girona
Mapa Ver Mapa
Razón Social VAMA CONSULTING SL
CIF B64998438
Capital Social 3006.0 Euros
Actividad Estudios de mercado y realización de encuestas de opinión pública
Fecha de Constitución 03/12/2008
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE VAMA CONSULTING SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE VAMA CONSULTING SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Aymerich Viñals Lluis | Administrador Unico | 24/03/2010 | 05/09/2012 |
Lluis Aymerich Viñals | Administrador Unico | 05/09/2012 | |
Lluis Aymerich Viñals | Liquidador | 05/09/2012 | 05/09/2012 |
Aymerich Martinez Jordi | Administrador Unico | 08/01/2009 | 24/03/2010 |
ACTOS BORME DE VAMA CONSULTING SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2772 , F 176, S 8, H GI 50146, I/A 4 (05/09/2012)
CVE: BORME-A-2012-178-17
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2772 , F 176, S 8, H GI 50146, I/A 4 (05/09/2012)
CVE: BORME-A-2012-178-17
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2772 , F 176, S 8, H GI 50146, I/A 4 (05/09/2012)
CVE: BORME-A-2012-178-17
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2772 , F 176, S 8, H GI 50146, I/A 4 (05/09/2012)
CVE: BORME-A-2012-178-17
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2011)
CVE: BORME-B-2011-171-17
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2011)
CVE: BORME-B-2011-171-17
- C/ TREVOL 7 (SARRIA DE TER)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2772 , F 176, S 8, H GI 50146, I/A 3 (16/04/2010)
CVE: BORME-A-2010-78-17
- LA PROMOCION,COMPRAVENTA DE ACCIONES,PARTICIPACIONES Y OBLIGACIONES COTIZABLES O NO EN BOLSAS NACIONALES O EXTRANJERAS,ASI COMO DE CUALESQUIERA OTROSACTIVOS FINANCIEROS MOBILIARIOS E INMOBILIARIOS.POR IMPERATIVO LEGAL.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40949 , F 60, S 8, H B 373702, I/A 2 (24/03/2010)
CVE: BORME-A-2010-65-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40949 , F 60, S 8, H B 373702, I/A 2 (24/03/2010)
CVE: BORME-A-2010-65-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40949 , F 60, S 8, H B 373702, I/A 2 (24/03/2010)
CVE: BORME-A-2010-65-08