VALVET VETERINARIOS SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Francisco Silvela, 42
Código Postal 28028
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social VALVET VETERINARIOS SL
CIF B99548273
Capital Social 25200.0 Euros
Actividad Actividades veterinarias
Fecha de Constitución 03/05/2019
Órgano Administración Administrador único
Administrador Único Sheehan Junko Io
Propietario UNAVETS HEALTHCARE SLU
VINCULACIONES DE VALVET VETERINARIOS SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE VALVET VETERINARIOS SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Gonzalez Martinez Ignacio | Apoderado | 22/08/2022 | 10/01/2023 |
Sheehan Junko Io | Administrador Unico | 28/09/2022 | 10/01/2023 |
UNAVETS HEALTHCARE SLU | Socio Unico | 13/09/2022 | 10/01/2023 |
Fondevila Abenia Javier Manuel | Administrador Unico | 29/05/2019 | 28/09/2022 |
ACTOS BORME DE VALVET VETERINARIOS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43949 , F 158, S 8, H M 775396, I/A 3 (10/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-11-28
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43949 , F 158, S 8, H M 775396, I/A 3 (10/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-11-28
- La intermediación en la prestación de servicios veterinarios incluyendo, entre otros, la gestión de (i) hospitales y clínicas veterinarias; (ii) servicios de traslado de mascotas y productos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43949 , F 155, S 8, H M 775396, I/A 2 (28/09/2022)
CVE: BORME-A-2022-191-28
- C/ FRANCISCO SILVELA 42 (MADRID)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43949 , F 155, S 8, H M 775396, I/A 2 (28/09/2022)
CVE: BORME-A-2022-191-28
- Otras modificaciones estatutarias: Aprobación de un nuevo Texto refundido de los Estatutos Sociales.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43949 , F 155, S 8, H M 775396, I/A 2 (28/09/2022)
CVE: BORME-A-2022-191-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43949 , F 155, S 8, H M 775396, I/A 2 (28/09/2022)
CVE: BORME-A-2022-191-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43949 , F 155, S 8, H M 775396, I/A 2 (28/09/2022)
CVE: BORME-A-2022-191-28
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4409 , F 37, S 8, H Z 65596, I/A 3 (13/09/2022)
CVE: BORME-A-2022-180-50
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4409 , F 36, S 8, H Z 65596, I/A 2 (22/08/2022)
CVE: BORME-A-2022-165-50
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4409 , F 33, S 8, H Z 65596, I/A 1 (29/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-105-50