VALVERDE HERITAGE SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Creta, 69
Código Postal 28341
Municipio Valdemoro
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social VALVERDE HERITAGE SL
CIF B88621529
Capital Social 3000.0 Euros
Fecha de Constitución 12/03/2020
Órgano Administración Administrador único
Administrador Único Valverde Morencos Jose Miguel
VINCULACIONES DE VALVERDE HERITAGE SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE VALVERDE HERITAGE SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Valverde Morencos Daniel | Apoderado Solidario | 18/05/2020 | 12/03/2024 |
Valverde Morencos Jose Miguel | Administrador Unico | 18/05/2020 | 12/03/2024 |
ACTOS BORME DE VALVERDE HERITAGE SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40330 , F 93, S 8, H M 716486, I/A 3 (12/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-56-28
- Ha sido cerrada la hoja social por plazo provisional de seis meses, conforme al art. 231 del RRM, al haber sido absorbida la sociedad por la entidad REPRESENTACIONES DE COCINAS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40330 , F 93, S 8, H M 716486, I/A 2M (14/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-37-28
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40330 , F 93, S 8, H M 716486, I/A 2 (18/05/2020)
CVE: BORME-A-2020-98-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40330 , F 90, S 8, H M 716486, I/A 1 (18/05/2020)
CVE: BORME-A-2020-98-28
Dirección:C/ CRETA 69 (VALDEMORO)
Comienzo de operaciones:12/03/20
Capital:3.000,00 Euros
Objeto social:La prestación de servicios de asesoramiento en materia laboral, fiscal, financiera y jurídica. -
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40330 , F 90, S 8, H M 716486, I/A 1 (18/05/2020)
CVE: BORME-A-2020-98-28