VALUE PARK SUR SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Damaso Alonso, 24
Código Postal 28050
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social VALUE PARK SUR SL
CIF B86935699
Capital Social 1786500.0 Euros
Fecha de Constitución 14/02/2014
Órgano Administración Administradores mancomunados
Propietario VALUE PARK SL
VINCULACIONES DE VALUE PARK SUR SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE VALUE PARK SUR SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Garcia De Juana Santiago | Administrador Mancomunado | 07/04/2014 | 18/12/2015 |
Jasinski Garcia Estanislao | Apoderado Mancomunado | 07/04/2014 | 18/12/2015 |
Lozano Muñoz Jose | Administrador Mancomunado | 07/04/2014 | 18/12/2015 |
Torres De Las Heras Iñaki | Apoderado Mancomunado | 07/04/2014 | 18/12/2015 |
VALUE PARK SL | Socio Unico | 21/02/2014 | 18/12/2015 |
LOOR INVERSIONES PATRIMONIALES SL | Administrador Unico | 21/02/2014 | 07/04/2014 |
Lozano Muñoz Jose | Representante | 21/02/2014 | 07/04/2014 |
ACTOS BORME DE VALUE PARK SUR SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31722 , F 125, S 8, H M 570744, I/A 5 (18/12/2015)
CVE: BORME-A-2015-247-28
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31722 , F 125, S 8, H M 570744, I/A 5 (18/12/2015)
CVE: BORME-A-2015-247-28
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31722 , F 124, S 8, H M 570744, I/A 4 (07/04/2014)
CVE: BORME-A-2014-73-28
Capital Anterior: | 3.000,00 | Euros |
Aumento de capital: | 1.783.500,00 | Euros |
Capital Actual: | 1.786.500,00 | Euros |
Porcentaje: | 59.450,00 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31722 , F 124, S 8, H M 570744, I/A 3 (07/04/2014)
CVE: BORME-A-2014-73-28
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Administradores mancomunados
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31722 , F 124, S 8, H M 570744, I/A 2 (07/04/2014)
CVE: BORME-A-2014-73-28
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31722 , F 124, S 8, H M 570744, I/A 2 (07/04/2014)
CVE: BORME-A-2014-73-28
Administrador Unico
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31722 , F 124, S 8, H M 570744, I/A 2 (07/04/2014)
CVE: BORME-A-2014-73-28
Administrador Unico
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31722 , F 121, S 8, H M 570744, I/A 1 (21/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-41-28
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31722 , F 121, S 8, H M 570744, I/A 1 (21/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-41-28
Dirección:C/ DAMASO ALONSO 24 2º A (MADRID)
Comienzo de operaciones:14/02/14
Capital:3.000,00 Euros
Objeto social:1. La adquisición, explotación, administración, mantenimiento, gestión construcción, reforma y promoción de aparcamientos y estacionamientos para vehículos y todas aquellas actividades y servicios asociados. 2. La compra, venta, tenencia y administración de acciones, participaciones, cuotas e inter
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31722 , F 121, S 8, H M 570744, I/A 1 (21/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-41-28