VALUAR RECREATIVOS SL - EXTINGUIDA
Dirección social Avda El Ferrol, 8
Código Postal 28029
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Razón Social VALUAR RECREATIVOS SL
CIF B84588045
Capital Social 9054.0 Euros
Actividad Otras actividades recreativas y de entretenimiento
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE VALUAR RECREATIVOS SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE VALUAR RECREATIVOS SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Jimenez Penedo Aurelio | Liquidador | 18/10/2023 | 18/10/2023 |
Jimenez Penedo Aurelio | Administrador Unico | 19/07/2021 | 18/10/2023 |
Jimenez Mauleon Maria Dolores | Apoderado | 29/08/2013 | 12/08/2021 |
Jimenez Hernandez Aurelio | Administrador Unico | 26/08/2013 | 03/03/2021 |
Jimenez Mauleon Maria Dolores | Administrador Unico | 26/08/2013 |
ACTOS BORME DE VALUAR RECREATIVOS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22303 , F 150, S 8, H M 398184, I/A 9 (18/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-203-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22303 , F 150, S 8, H M 398184, I/A 9 (18/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-203-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22303 , F 150, S 8, H M 398184, I/A 9 (18/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-203-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22303 , F 150, S 8, H M 398184, I/A 9 (18/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-203-28
Capital Anterior: | 60.000,00 | Euros |
Disminución de capital | 50.946,00 | Euros |
Capital Actual: | 9.054,00 | Euros |
Porcentaje: | 84,91 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22303 , F 149, S 8, H M 398184, I/A 8 (18/08/2021)
CVE: BORME-A-2021-163-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22303 , F 149, S 8, H M 398184, I/A 7 (12/08/2021)
CVE: BORME-A-2021-159-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22303 , F 148, S 8, H M 398184, I/A 6 (19/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-143-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22303 , F 148, S 8, H M 398184, I/A 5 (03/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-47-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22303 , F 147, S 8, H M 398184, I/A 4 (29/08/2013)
CVE: BORME-A-2013-169-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22303 , F 147, S 8, H M 398184, I/A 3 (26/08/2013)
CVE: BORME-A-2013-167-28