VALTEIZ COMUNICACION SOCIAL MEDIA SL - EXTINGUIDA
Dirección social Cl Explorador Andrés, 9
Código Postal 46022
Municipio València
Provincia Valencia
Mapa Ver Mapa
Razón Social VALTEIZ COMUNICACION SOCIAL MEDIA SL
CIF B98573926
Capital Social 4200.0 Euros
Actividad Agencias de publicidad
Fecha de Constitución 03/10/2013
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE VALTEIZ COMUNICACION SOCIAL MEDIA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE VALTEIZ COMUNICACION SOCIAL MEDIA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Quintero Soria Francisco | Liquidador Unico | 23/11/2015 | 02/05/2016 |
Rodrigo Alacreu Maria Del Carmen | Administrador Unico | 13/10/2015 | 23/11/2015 |
Juncal Valero Eduardo | Administrador Unico | 19/12/2013 | 13/10/2015 |
Saez Rodrigo Silvia | Administrador Unico | 17/10/2013 | 19/12/2013 |
ACTOS BORME DE VALTEIZ COMUNICACION SOCIAL MEDIA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9692, L 6974, F 173, S 8, H V 156091, I/A 5 (02/05/2016)
CVE: BORME-A-2016-87-46
Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9692, L 6974, F 173, S 8, H V 156091, I/A 5 (02/05/2016)
CVE: BORME-A-2016-87-46
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9692, L 6974, F 173, S 8, H V 156091, I/A 4 (23/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-228-46
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9692, L 6974, F 173, S 8, H V 156091, I/A 4 (23/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-228-46
Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9692, L 6974, F 173, S 8, H V 156091, I/A 4 (23/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-228-46
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9692, L 6974, F 173, S 8, H V 156091, I/A 4 (23/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-228-46
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9692, L 6974, F 172, S 8, H V 156091, I/A 3 (13/10/2015)
CVE: BORME-A-2015-201-46
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9692, L 6974, F 172, S 8, H V 156091, I/A 3 (13/10/2015)
CVE: BORME-A-2015-201-46
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9692, L 6974, F 172, S 8, H V 156091, I/A 2 (19/12/2013)
CVE: BORME-A-2013-247-46
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9692, L 6974, F 172, S 8, H V 156091, I/A 2 (19/12/2013)
CVE: BORME-A-2013-247-46