VALREIN GESTION E INVERSIONES SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Trinidad Grund, 4
Código Postal 29001
Municipio Málaga
Provincia Málaga
Mapa Ver Mapa
Razón Social VALREIN GESTION E INVERSIONES SL
CIF B93375053
Capital Social 1208331.22 Euros
Actividad Actividades de las sociedades holding
Fecha de Constitución 23/12/2014
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE VALREIN GESTION E INVERSIONES SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE VALREIN GESTION E INVERSIONES SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Rein Mackinlay Carolina | Socio Unico | 22/01/2015 | 25/09/2019 |
Rein Mackinlay Carolina | Consejero Delegado | 15/03/2016 | 25/09/2019 |
Rein Mackinlay Carolina | Consejero | 15/03/2016 | 25/09/2019 |
Valcarce Von Rein Ignacio | Presidente | 15/03/2016 | 25/09/2019 |
Valcarce Von Rein Ignacio | Consejero | 15/03/2016 | 25/09/2019 |
Valcarce Von Rein Javier | Secretario | 15/03/2016 | 25/09/2019 |
Valcarce Von Rein Javier | Consejero | 15/03/2016 | 25/09/2019 |
Rein Mackinlay Carolina | Administrador Solidario | 22/01/2015 | 15/03/2016 |
Valcarce Mata Jose Luis | Administrador Solidario | 22/01/2015 | 15/03/2016 |
ACTOS BORME DE VALREIN GESTION E INVERSIONES SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5359, L 4266, F 19, S 8, H MA126346, I/A 3 (25/09/2019)
CVE: BORME-A-2019-195-29
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5359, L 4266, F 19, S 8, H MA126346, I/A 3 (25/09/2019)
CVE: BORME-A-2019-195-29
Consejero Delegado
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5359, L 4266, F 19, S 8, H MA126346, I/A 3 (25/09/2019)
CVE: BORME-A-2019-195-29
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5359, L 4266, F 19, S 8, H MA126346, I/A 3 (25/09/2019)
CVE: BORME-A-2019-195-29
- Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Consejo de administración
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5359, L 4266, F 18, S 8, H MA126346, I/A 2 (15/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-60-29
Capital Anterior: | 865.584,00 | Euros |
Aumento de capital: | 342.747,22 | Euros |
Capital Actual: | 1.208.331,22 | Euros |
Porcentaje: | 39,60 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5359, L 4266, F 18, S 8, H MA126346, I/A 2 (15/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-60-29
Consejero Delegado
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5359, L 4266, F 18, S 8, H MA126346, I/A 2 (15/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-60-29
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5359, L 4266, F 18, S 8, H MA126346, I/A 2 (15/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-60-29
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5359, L 4266, F 16, S 8, H MA126346, I/A 1 (22/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-21-29
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5359, L 4266, F 16, S 8, H MA126346, I/A 1 (22/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-21-29