VALORIZACION DEL AUTOMOVIL HU SL - EXTINGUIDA
Provincia Huesca
Razón Social VALORIZACION DEL AUTOMOVIL HU SL
CIF B22303101
Fecha de Constitución 07/11/2005
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE VALORIZACION DEL AUTOMOVIL HU SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE VALORIZACION DEL AUTOMOVIL HU SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Cabrero Boix Jesus | Presidente | 26/06/2014 | |
Cabrero Boix Jesus | Consejero | 26/06/2014 | |
Cabrero Boix Jesus | Apoderado Mancomunado | 26/06/2014 | |
Cabrero Boix Jesus | Apoderado | 26/06/2014 | |
De Gregorio Ariza Jose Manuel | Consejero | 26/06/2014 | |
De Gregorio Ariza Jose Manuel | Apoderado Solidario | 26/06/2014 | |
De Gregorio Ariza Jose Manuel | Apoderado Mancomunado | 26/06/2014 | |
Gonzalez Villellas Roberto | Secretario | 15/07/2010 | 26/06/2014 |
Gonzalez Villellas Roberto | Consejero | 15/07/2010 | 26/06/2014 |
Lopez Villalba Jose Luis | Consejero | 26/06/2014 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE VALORIZACION DEL AUTOMOVIL HU SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 523 , F 43, S 8, H HU 8332, I/A 4 (26/06/2014)
CVE: BORME-A-2014-123-22
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 523 , F 43, S 8, H HU 8332, I/A 4 (26/06/2014)
CVE: BORME-A-2014-123-22
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 523 , F 43, S 8, H HU 8332, I/A 4 (26/06/2014)
CVE: BORME-A-2014-123-22
Apoderado Mancomunado
Apoderado Solidario
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 523 , F 43, S 8, H HU 8332, I/A 4 (26/06/2014)
CVE: BORME-A-2014-123-22
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 523 , F 43, S 8, H HU 8332, I/A 4 (26/06/2014)
CVE: BORME-A-2014-123-22
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2011)
CVE: BORME-B-2011-194-22
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/10/2010)
CVE: BORME-B-2010-216-22
Consejero
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 523 , F 42, S 8, H HU 8332, I/A 3 (15/07/2010)
CVE: BORME-A-2010-141-22
Consejero
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 523 , F 42, S 8, H HU 8332, I/A 3 (15/07/2010)
CVE: BORME-A-2010-141-22
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/12/2009)
CVE: BORME-B-2010-9-22