VALORIZACION DEL AUTOMOVIL CC SL - EXTINGUIDA
Provincia Zaragoza
Razón Social VALORIZACION DEL AUTOMOVIL CC SL
CIF B95354825
Nombres Anteriores
- GRUPO CAR RECYCLING XXI SL
Órgano Administración Administradores mancomunados
VINCULACIONES DE VALORIZACION DEL AUTOMOVIL CC SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE VALORIZACION DEL AUTOMOVIL CC SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Lopez Olves Jose | Apoderado Solidario | 25/05/2015 | 04/01/2017 |
Lopez Olves Jose | Apoderado Mancomunado | 25/05/2015 | 04/01/2017 |
Lopez Olves Patricia | Administrador Mancomunado | 25/05/2015 | 04/01/2017 |
Lopez Olves Patricia | Apoderado Mancomunado | 25/05/2015 | 04/01/2017 |
Lopez Olves Patricia | Apoderado Solidario | 04/01/2017 | |
Lopez Olves Patricia | Liquidador | 04/01/2017 | 04/01/2017 |
Lopez Palacin Beatriz | Administrador Mancomunado | 25/05/2015 | 04/01/2017 |
Lopez Palacin Beatriz | Apoderado Solidario | 25/05/2015 | 04/01/2017 |
Lopez Palacin Beatriz | Apoderado Mancomunado | 25/05/2015 | 04/01/2017 |
Lopez Palacin Maria | Apoderado Solidario | 25/05/2015 | 04/01/2017 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE VALORIZACION DEL AUTOMOVIL CC SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3618 , F 85, S 8, H Z 46341, I/A 9 (04/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-9-50
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3618 , F 85, S 8, H Z 46341, I/A 9 (04/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-9-50
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3618 , F 85, S 8, H Z 46341, I/A 9 (04/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-9-50
Apoderado Mancomunado
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3618 , F 85, S 8, H Z 46341, I/A 9 (04/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-9-50
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3618 , F 85, S 8, H Z 46341, I/A 9 (04/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-9-50
- RECTIFICADA la inscripción 6&, en el sentido de que se nombró como apoderado mancomunado a DON PEDRO ANTONIO PEREZ GOMEZ, con DNI 18421672Y, CUANDO EN REALIDAD LO CORRECTO se nombraron apoderados mancomunados a DOÑA SOFIA LOPEZ PALACIN y DON VALERO JOSE LOPEZ PALACIN, c
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3618 , F 85, S 8, H Z 46341, I/A 8 (21/04/2016)
CVE: BORME-A-2016-83-50
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3618 , F 85, S 8, H Z 46341, I/A 8 (21/04/2016)
CVE: BORME-A-2016-83-50
- No se ha nombrado apoderado mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3618 , F 83, S 8, H Z 46341, I/A 6 (25/05/2015)
CVE: BORME-A-2016-83-50
Apoderado Solidario
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3618 , F 85, S 8, H Z 46341, I/A 7 (25/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-102-50
Apoderado Mancomunado
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3618 , F 83, S 8, H Z 46341, I/A 6 (25/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-102-50