VALORES MOBILIARIOS SICAV - EXTINGUIDA
Dirección social Paseo Castellana, 7
Código Postal 28046
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social VALORES MOBILIARIOS SICAV
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE VALORES MOBILIARIOS SICAV
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE VALORES MOBILIARIOS SICAV
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES | EntidDeposit | 06/06/2016 | 11/02/2020 |
De Marimon Culell Montserrat | Consejero | 31/12/2008 | 11/02/2020 |
DELOITTE AUDITORES SL | Auditor | 06/06/2016 | 11/02/2020 |
JULIUS BAER GESTION SGIIC SA | Apoderado | 06/06/2016 | 11/02/2020 |
JULIUS BAER GESTION SGIIC SA | Entidad Gestora | 06/06/2016 | 11/02/2020 |
Llave Alonso Lourdes | Secretario No Consejero | 06/06/2016 | 11/02/2020 |
Monforte De Marimon Jorge | Consejero Delegado | 25/07/2013 | 11/02/2020 |
Monforte De Marimon Jorge | Consejero | 31/12/2008 | 11/02/2020 |
Monforte Fuertes Vicente | Presidente | 31/12/2008 | 11/02/2020 |
Monforte Fuertes Vicente | Consejero Delegado | 31/12/2008 | 11/02/2020 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE VALORES MOBILIARIOS SICAV
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20517 , F 81, S 8, H M 363160, I/A 25 (11/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-33-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20517 , F 81, S 8, H M 363160, I/A 25 (11/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-33-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20517 , F 81, S 8, H M 363160, I/A 25 (11/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-33-28
Auditor
Consejero Delegado
Entidad Gestora
Ent.Reg.Cont
EntidDeposit
Presidente
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20517 , F 81, S 8, H M 363160, I/A 25 (11/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-33-28
Consejero Delegado
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20517 , F 81, S 8, H M 363160, I/A 24 (03/09/2018)
CVE: BORME-A-2018-175-28
- PASEO DE LA CASTELLANA, 7. (MADRID)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20517 , F 79, S 8, H M 363160, I/A 23 (06/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-112-28
- Otras modificaciones estatutarias: SE MODIFICAN LOS ARTICULOS 1, 3, 9 Y 10 DE LOS ESTATUTOS SOCIALES.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20517 , F 79, S 8, H M 363160, I/A 23 (06/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-112-28
Apoderado
Auditor
Entidad Gestora
EntidDeposit
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20517 , F 79, S 8, H M 363160, I/A 23 (06/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-112-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20517 , F 79, S 8, H M 363160, I/A 23 (06/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-112-28
Entidad Gestora
EntidDeposit
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20517 , F 79, S 8, H M 363160, I/A 23 (06/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-112-28