VALORACIONES DEL SUR SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Baños, 66
Código Postal 41002
Municipio Sevilla
Provincia Sevilla
Razón Social VALORACIONES DEL SUR SL
CIF B41600610
Capital Social 15025.29 Euros
Actividad Servicios técnicos de ingeniería y otras actividades relacionadas con el asesoramiento técnico
Nombres Anteriores
- VALORACIONES DEL SUR SA
Órgano Administración Administrador único
Administrador Único GLOVAL VALUATION SA
Propietario GLOVAL VALUATION SA
VINCULACIONES DE VALORACIONES DEL SUR SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE VALORACIONES DEL SUR SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
De La Quadra Salcedo Capdevila Estanislao De Kostk | Apoderado Solidario | 26/02/2018 | 28/05/2019 |
GLOVAL VALUATION SA | Administrador Unico | 26/02/2018 | 28/05/2019 |
GLOVAL VALUATION SA | Socio Unico | 21/02/2017 | 28/05/2019 |
Palomar Bellido Teodoro | Apoderado Solidario | 26/02/2018 | 28/05/2019 |
Arquillo Aguilera Antolin | Consejero Delegado | 18/07/2013 | 26/02/2018 |
Arquillo Aguilera Antolin | Consejero | 18/07/2013 | 26/02/2018 |
Cuadra Salcedo Capdevila Estanislao Kostka | Presidente | 18/07/2013 | 26/02/2018 |
Cuadra Salcedo Capdevila Estanislao Kostka | Consejero | 18/07/2013 | 26/02/2018 |
De La Quadra Salcedo Capdevila Estanislao De Kostk | Apoderado | 26/02/2018 | |
De La Quadra Salcedo Gayarre Estanislao | Apoderado | 26/02/2018 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE VALORACIONES DEL SUR SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6503 , F 46, S 8, H SE 14085, I/A 14 (28/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-104-41
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6503 , F 46, S 8, H SE 14085, I/A 14 (28/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-104-41
- A efecto de lo dispuesto en el Articulo 231 del R.R.M., SE DEJA CONSTANCIA de la INEXISTENCIA DE OBSTACULOS REGISTRALES para la inscripción de la FUSION a que se refiere el precedente documento, quedando CERRADA la citada Hoja registral por plazo provisional de SEIS MESES desde esta fecha
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6503 , F 46, S 8, H SE 14085, I/A 13 b (09/04/2019)
CVE: BORME-A-2019-74-41
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1763 , F 162, S 8, H SE 14085, I/A 13 (26/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-45-41
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1763 , F 162, S 8, H SE 14085, I/A 13 (26/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-45-41
- Cambio del Organo de Administración: Consejo de administración a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1763 , F 162, S 8, H SE 14085, I/A 12 (26/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-45-41
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1763 , F 162, S 8, H SE 14085, I/A 12 (26/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-45-41
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1763 , F 162, S 8, H SE 14085, I/A 12 (26/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-45-41
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1763 , F 161, S 8, H SE 14085, I/A 11 (21/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-43-41
Empresa: VALORACIONES DEL SUR SA
- RATIFICA en su cargo de DIRECTOR GERENTE a Don Teodoro Palomar Bellido, con D.N.I. 28.673.131-C con las facultades que le fueron concedidas en la escritura de constitución de la sociedad, autorizada por el Notario de Sevilla, Don Luis Marín Sicilia, el día 24/04/1993, número 1.022 de protocolo.-
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1763 , F 101, S 8, H SE 14085, I/A 10 (26/08/2016)
CVE: BORME-A-2016-174-41